Entreprise : SAS CHENE VERT - SIREN 380 761 908
Identité
Dénomination
SAS CHENE VERT
SIREN (siège)
380 761 908
Date d'immatriculation au RNE
04/02/1991
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
03/02/2041
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Restauration - hôtellerie - débit de boissons
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE LA CROIX LORMEL 22190 PLERIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PRUNELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
VULCAIN DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Brieuc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38076190800025
Enseigne
AU CHENE VERT
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Restauration - hôtellerie - débit de boissons
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Autres Activités
FABRICATION DE PLATS CUISINES A EMPORTER
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
2 RUE DE LA CROIX LORMEL
22190 , PLERIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA PRUNELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38076190800017
Code APE
551A
Adresse
7 RUE DE LA MORGAN
22360 , LANGUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2238
Date d'ajout
13/07/2001
Description
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS PORTE DE 250 000 FRS A 38 112.25 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 38 112.25 EUROS A 40 000 EUROS. TRANSFORMATION DE LA SOCIETE DE SARL EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS). FIN DES FONCTIONS DE MR GEORGES FILIPPI EN QUALITE DE GERANT ET NOMINATION DE LA SOCIETE CHARMIC REPRESENTEE PAR MR GEORGES FILIPPI EN QUALITE DE PRESIDENT. NOMINATION DE MR DIDIER ORINEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE MR MICHEL HAVENEL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. Date d'effet : 18/06/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1828
Date d'ajout
07/06/2001
Description
CONCERNE LE FONDS SIS A PLERIN 22190, 2 RUE DE LA CROIX LORMEL : FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE PAR LA STE SA DE LA PRUNELLE (RCS ST BRIEUC 316 560 580). ET ACHAT DU FONDS. ANCIEN PROPRIETAIRE : SA DE LA PRUNELLE PRIX : 7 800 000 FRS INSERTION : LE COURRIER INDEPENDANT DU 10.05.2001 OPPOSITIONS : ETUDE DE ME FEFEU,NOTAIRE,PLACE SALVADORE ALLENDE 22000 SAINT BRIEUC ENSEIGNE : AU CHENE VERT Date d'effet : 01/05/2001
Numéro d'observation
1827
Date d'ajout
07/06/2001
Description
NOMINATION DE MR GEORGES FILIPPI EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR YVES PARCHEMINER ET MME MARIE-LOUISE PARCHEMINER DEMISSIONNAIRES. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE LANGUEUX 22360, 7 RUE DE LA MORGAN A PLERIN 22190, 2 RUE DE LA CROIX LORMEL. ENSEIGNE :AU CHENE VERT Date d'effet : 27/04/2001
Numéro d'observation
2679
Date d'ajout
15/09/1997
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE ET D'ENSEIGNE : NOUVELLES : AU CHENE VERT ANCIENNES : LE CHENE VERT A COMPTER DU :10/05/97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).