Entreprise : SCI FAR - SIREN 380 585 562
Identité
Dénomination
SCI FAR
SIREN (siège)
380 585 562
Date d'immatriculation au RNE
13/02/1991
Début d’activité
06/10/1990
Date de fin de la personne morale
12/02/2090
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'achat, la propriété, l'administration et l'exploitation de tous immeubles batis ou non batis dont la SCI pourrait devenir propriétaire, l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la Société emprunter auprès de tous organismes bancaires ou financiers.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
17 AV DU MARECHAL LECLERC 27600 GAILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARUKH FABIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SORGNIARD RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Neaufles-Saint-Martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/10/1990
Siret
38058556200016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'achat, la propriété, l'administration et l'exploitation de tous immeubles batis ou non batis dont la SCI pourrait devenir propriétaire, l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la Société emprunter auprès de tous organismes bancaires ou financiers.
Autres Activités
L'achat, la propriété, l'administration et l'exploitation de tous immeubles batis ou non batis dont la SCI pourrait devenir propriétaire, l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la Société emprunter auprès de tous organismes bancaires ou financiers.
Adresse
17 AV DU MARECHAL LECLERC
27600 , GAILLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/01/2001
Description
- Date de cessation d'activité : 09/01/2001.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/1991
Description
Historique des observations depuis le 13/02/1991 : JOURNAL PUBLICATEUR : L'EVEIL NORMAND
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).