Entreprise : BIOMETAL INVESTISSEMENT - SIREN 380 582 627
Identité
Dénomination
BIOMETAL INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
380 582 627
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1991
Début d’activité
30/11/1990
Date de fin de la personne morale
09/01/2090
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES, L'ADMINISTRATION, LA GESTION, LE CONTROLE ET LA MISE EN VALEUR DE CES PARTICIPATIONS...
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
35304.14 EUR
Adresse du siège
USINE DU ROBERT 97231 ROBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE REYNAL DE SAINT MICHEL GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Riviere Salee
Nom, Prénom(s)
De Laguarigue De Survilliers LIONEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Le Francois
Dénomination
SOCIETE GENERALE DE COMMERCE AUX ANTILLES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lamentin
Dénomination
RECHERCHE DEVELOPPEMENT MARTINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Robert
Dénomination
GLSA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Ste Marie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/11/1990
Siret
38058262700010
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES, L'ADMINISTRATION, LA GESTION, LE CONTROLE ET LA MISE EN VALEUR DE CES PARTICIPATIONS...
Autres Activités
PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES, L'ADMINISTRATION, LA GESTION, LE CONTROLE ET LA MISE EN VALEUR DE CES PARTICIPATIONS...
Adresse
USINE DU ROBERT
97231 , ROBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
273
Date d'ajout
25/01/1995
Description
Changement de gérant ANCIENS HAYOT EMILE - PETIT JEAN ROGET BERNARD NOUVEAUX DE LAGUARIGUE DE SURVILLIERS LIONEL - DE REYNAL DE ST MICHEL GILLE A DATER DU 09/12/92
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 231 580.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 35 304.14 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).