Entreprise : SCEA LAMOUR - SIREN 380 547 992
Identité
Dénomination
SCEA LAMOUR
SIREN (siège)
380 547 992
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1991
Début d’activité
01/01/1991
Date de fin de la personne morale
22/01/2090
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
228674 EUR
Adresse du siège
KERHORNO 56420 PLAUDREN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEAUDY BRIGITTE , ANNE , MARIE
Nom d'usage
LAMOUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Plaudren
Nom, Prénom(s)
GUILLO STEPHANIE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
LAMOUR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Plaudren
Nom, Prénom(s)
LAMOUR PHILIPPE , HENRI , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Plaudren
Nom, Prénom(s)
LAMOUR CHRISTOPHE , ANDRE , GEORGES , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Plaudren
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38054799200012
Nom commercial
SCEA LAMOUR
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation de biens agricoles
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Élevage de porcins,Élevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
KERHORNO
56420 , PLAUDREN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4776
Date d'ajout
11/06/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/05/2019 : Nouveau : LAMOUR Brigitte, Anne, Marie, Associée indéfiniment responsable Nouveau : LAMOUR Stéphanie, Marie-Thérèse, Associée indéfiniment responsable Changement de qualité : LAMOUR Christophe André Georges Marie, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : LAMOUR Philippe Henri Marie, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1256
Date d'ajout
13/03/2006
Description
Modification autre CO-GERANTE PARTANTE : MME LAMOUR MARIE-THERESE. Date d'effet : 31/12/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).