Entreprise : SCI LA CHAPELLE - SIREN 380 543 520
Identité
Dénomination
SCI LA CHAPELLE
SIREN (siège)
380 543 520
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1991
Début d’activité
10/12/1990
Date de fin de la personne morale
21/01/2090
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION LA PROPRIETE L'ADMINISTRATION LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION ECHANGE APPORT OU AUTREMENT..
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
48021.44 EUR
Adresse du siège
4 PL FELIX GOIGOUX 63290 RIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4-6
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALMEIDA FREITAS ROSA
Nom d'usage
MANS
Qualité
Autre
Commune de résidence
RIS
Nom, Prénom(s)
MANS ROGER , JEAN , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1944
Commune de résidence
RIS
Nom, Prénom(s)
MANS MARIE-EVE , CHRISTELLE , SILVIA
Nom d'usage
MORTIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
Carcassonne
Nom, Prénom(s)
MANS LAURETTE , ANNABELLE , SANDRA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
Pourrières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/12/1990
Siret
38054352000015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION LA PROPRIETE L'ADMINISTRATION LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION ECHANGE APPORT OU AUTREMENT..
Autres Activités
L'ACQUISITION LA PROPRIETE L'ADMINISTRATION LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION ECHANGE APPORT OU AUTREMENT..
Adresse
4 PL FELIX GOIGOUX
63290 , RIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
4-6
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
552
Date d'ajout
19/05/2005
Description
Modification personne ayant le pouvoir d'engager GERANT ASSOCIE:MANS ROGER - ASSOCIEES:MANS ROSA,MORTIER MARIE-EVE,MANS LAURETTE Date d'effet : 19/05/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 315 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 48 021.44 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).