Entreprise : COM ' O ' RESTO - SIREN 380 485 649
Identité
Dénomination
COM ' O ' RESTO
SIREN (siège)
380 485 649
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1991
Début d’activité
01/11/1990
Date de fin de la personne morale
13/01/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Traiteur, plats à emporter.
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
85 RUE L'ECANCIERE 26730 EYMEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ECANCIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ ROBERT
Nom d'usage
SANCHEZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
38048564900012
Enseigne
COM'O'RESTO
Code APE
5621Z - Services des traiteurs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Traiteur, plats à emporter.
Autres Activités
TRAITEUR, PLATS A EMPORTER
Code APRM
1013AZ - Préparation industrielle de produits à base de viande
Adresse
85 RUE L'ECANCIERE
26730 , EYMEUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
L'ECANCIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/016790
Date d'ajout
22/09/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 18/09/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/009832
Date d'ajout
10/05/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 10/05/2021 prononçant l' adoption du régime des articles 640-1 et suivants du code de commerce (régime normal de la LJ)
Numéro d'observation
F20/013586
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 02/11/2020 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : Maître SERRANO Philippe 350 avenue Victor Hugo 26000 Valence . Date de cessation des paiements : 28/10/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 08 janvier 1991 -No A30
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONTRAT DE LOCATION GERANCE RENOUVELABLE D'ANNEE EN ANNEE PAR TACITE RECONDUCTION. ACTIVITE DE CAFE RESTAURANT DU 01/11/1990 AU 30/09/1995 CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE APE : 555D Traiteurs, organisation de receptions SIRET : 380 485 649 00012 La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J065 2020-11-02 Ouverture liquidation judiciaire 2021-08-04 GREFFE TC ROMANS GREFFE TC ROMANS ME SERRANO
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).