Entreprise : TOINY IMMOBILIER - SIREN 380 482 380
Identité
Dénomination
TOINY IMMOBILIER
SIREN (siège)
380 482 380
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1990
Début d’activité
30/12/1987
Date de fin de la personne morale
17/12/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
CONSTRUCTION DANS LES DOM TOM EN VUE DE LEUR LOCATION
Code APE
6820A - Location de logements
Capital minimum
272883.74 EUR
Adresse du siège
DERET-VITET 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA N II
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BESSE PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Nom, Prénom(s)
LE GAL CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/12/1987
Siret
38048238000025
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
CONSTRUCTION DANS LES DOM TOM EN VUE DE LEUR LOCATION
Autres Activités
CONSTRUCTION DANS LES DOM TOM EN VUE DE LEUR LOCATION
Adresse
DERET-VITET
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA N II
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/1987
Siret
38048238000017
Code APE
702A
Adresse
RUE REPUBLIQUE
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE AYEL GUSTAVIA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1560
Date d'ajout
11/07/2003
Description
Transfert du siège socialANCIEN SIEGE SOCIAL RUE DE LA REPUBLIQUE SAINT BARTHELEMY 97133 NOUVEAU SIEGE SOCIAL VILLA Nø2 DEVET SAINT BARTHELEMY 97133 A COMPTER DU 01/06/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1168
Date d'ajout
26/07/1991
Description
Augmentation du capitalNOUVEAU CAPITAL SOCIAL PORTE A 3.020.000 F A COMPTER DU 07/05/91
Numéro d'observation
459
Date d'ajout
05/02/1991
Description
Changement de gérantNOMMINATION D'UNE NOUVELLE CO-GERANTE : MADAME BESSE PATRICIA MARCELLE NEE LE 03.03.63 AUX SABLES D'OLONNE, DEMEURANT 48 RUE THIERS REDON EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR BESSE PASCAL A COMPTER DU 31/12/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 790 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 272 883.74 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).