Entreprise : EXTRA SOUPLE-CHANTEPIE SA - SIREN 380 440 669
Identité
Dénomination
EXTRA SOUPLE-CHANTEPIE SA
SIREN (siège)
380 440 669
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
762245.09 EUR
Adresse du siège
LE TREMBLAY 61100 FLERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AVENUE EDOUARD BRANLY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAEGER TILMAN , JOHANNES
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
D'56 0 WUPPERTAL 21
Nom, Prénom(s)
JAEGER GERHARD
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1935
Commune de résidence
WUPP RTAL RONSDORF
Nom, Prénom(s)
AVRIL CLAUDINE , MARIE , THERESE
Nom d'usage
HECKEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1940
Commune de résidence
67 SA ERNE
Nom, Prénom(s)
VANNIER ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
FLERS
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
FLERS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
38044066900014
Enseigne
EXTRA-SOUPLE
Code APE
175G
Origine du fonds
Achat
Activité principale
FABRICATION ET VENTE DE TISSUS ELASTIQUES, TISSUS CAOUTCHOUTES, ARTICLES EN CUIR, TISSUS DE VERRE ET GENERALEMENT TOUT CE QUI CONCERNE L'INDUSTRIE DU TEXTILE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES DE PRODUITS DE REMPLACE MENT ET LES FABRICATIONS ANNEXES
Adresse
Rte DE GRANVILLE AV EDOUARD BRANLY L
61100 , FLERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
E TREMBLAY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/08/2004
Description
(Divers) ORDONNANCE DE MME LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D ALENCON DU 26/07/04 METTANT FIN A LA MISSION DU MANDATAIRE AD HOC Date d'effet : 26 juillet 2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/08/2004
Description
(Divers) MENTION D OFFICE JUGEMENT DU TC D'ALENCON DU 26/07/2004 PRONONCANT LA CLOTURE APRES CESSION TOTALE DES OPERATIONS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DES STES CREATECH ET EXTRA SOUPLE CHANTEPIE SA MET FIN A LA MISSION DE ME ROSSI COMMISSAIRE A L EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 26 juillet 2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/01/2004
Description
(Divers) JUGEMENT DU TC D'ALENCON DESIGNANT MME BERTHELOT ARLETTE JUGE EN REMPLACEMENT DE L ANCIEN JUGE COMMISSAIRE M RONDEAU JAMES Date d'effet : 08 janvier 2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/08/2003
Description
(Divers) JGT TC D ALENCON DU 28/07/03 PROROGATION DU PLAN DE CESSION JUSQU AU 31/07/04 Date d'effet : 28 juillet 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/12/2002
Description
(Divers) JGT DU TC D'ALENCON DU 09/12/02 PROROGATION DE LA DUREE DU PLAN JUSQU'AU 31/07/03 ME ROSSI EST CONFIRME EN SA QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 09 décembre 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/10/2001
Description
(Divers) JUGEMENT DU 24/09/01 DU TC D'ALENCON NOMMANT ME PASCALE HUILLE-ERAUD DEMEURANT 24 RUE DES EMEANGEARDS BP 83 61303 L'AIGLE CEDEX, EN QUALITE DE LIQUIDATEUR AD'HOC, AVEC POUVOIRS DE REPRESENTER LA SOCIETE DANS TOUTES LES ATTRIBUTIONS QUI NE SONT PAS COMPRISES DANS LA MISSION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES ET NOTAMMENT DE REPRESENTER LA SOCIETE POUR LA DEFENSE DES INTERETS PROPRES DE CELLE-CI, DE RECEVOIR TOUTES NOTIFICATIONS OU SIGNICATIONS DE TOUTES LES DECISIONS RENDUES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, D'EXERCER TOUTES LES VOIES DE RECOURS, POUR UNE DUREE DE 3 ANS CONFORMEMENT A L'ARTICLE L237-21 DU CODE DE COMMERCE Date d'effet : 24 septembre 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/09/2001
Description
(Divers) ORDONNANCE DE JUGE-COMMISSAIRE DU 04/09/2001 METTANT FIN A LA FONCTION DU REPRESENTANT DES CREANCIERS, LA SELARL DIDIER DUCREUX. Date d'effet : 04 septembre 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/07/2000
Description
(Divers) PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/06/2000 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALENCON A DESIGNE MR JAMES RONDEAU EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE L'ANCIEN JUGE COMMISSAIRE DANS LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA STE EXTRA SOUPLE CHANTEPIE SA Date d'effet : 26 juin 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/06/1998
Description
(Divers) CESSATION TOTALE D'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE L'EXTRA SOUPLE DONT LE SIEGE EST A FLERS AV EDOUARD BRANLY, A COMPTER DU 01.01.98
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/12/1997
Description
(Divers) PROCEDURES COLLECTIVES SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 19/12/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A ARRETE LE PLAN DE CESSION DES ACTIFS DES SOCIETES EXTRA SOUPLE CHANTEPIE ET CREATECH AU PROFIT DE LA SA HOLDAX ZI AUMAILLERIE 35300 FOUGERES, AVEC ENTREE EN JOUISSANCE AU 01.01.98 A DESIGNE ME ROSSI EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A FIXE LA DUREE DU PLAN A 5 ANS A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 31.12.97 SOUS LA RESPONSABILITE DE ME ROSSI A MAINTENU M LEREBOURS JUGE COMMISSAIRE ET M VICQ JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT JUSQU'A LA REDDITION DEFINITIVE DES COMPES DE L'ADMINISTRATEUR ET DU REPRESENTANT DES CREANCIERS A MAINTENU LA SELARL DIDIER DUCREUX COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES MENTION D
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/10/1997
Description
(Divers) PROCEDURES COLLECTIVES PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/10/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A DECIDE DE PROLONGER LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 28/02/98 MENTION D'OFFICE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/09/1997
Description
(Divers) PROCEDURES COLLECTIVES PAR JUGEMENT EN DATE DU 04/09/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A DECIDE DE PROLONGER LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 28/11/97 MENTION D'OFFICE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/06/1997
Description
(Divers) PROCEDURES COLLECTIVES EN DATE DU 30/05/97, JUGEMENT AYANT PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION ET AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SOCIETE EXTRA SOUPLE CHANTEPIE SA JUSQU'AU 04.09.97, SOUS L'ADMINISTRATION DE ME ROSSI ADMINISTRATEUR. MENTION D'OFFICE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/04/1997
Description
(Divers) PROCEDURES COLLECTIVES PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/03/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A DECIDE DE PROLONGER LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 08/06/97 MENTION D'OFFICE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/04/1997
Description
(Divers) PROCEDURES COLLECTIVES PAR JUGEMENT EN DATE DU 28/03/97 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A MODIFIE LA MISSION DE ME ROSSI ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE EN UNE MISSION D'ADMINISTRATION COMPLETE DE LA SA EXTRA SOUPLE-CHANTEPIE. MENTION D'OFFICE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/03/1997
Description
(Divers) AUTRES OBSERVATIONS (ORDONNANCES...) SUIVANT PROCES-VERBAL DE REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE EU 05.03.97 ELECTION DE MME MICHELINE LEPRINCE COMME REPRESENTANT DES SALARIES DE L'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE MENTION D'OFFICE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/02/1997
Description
(Divers) PROCEDURES COLLECTIVES SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 28/02/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE GENERAL DE EXTRA SOUPLE-CHANTEPIE SA (SA) A DESIGNE M LEON LEREBOURS JUGE COMMISSAIRE M MICHEL VICQ JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT REPRESENTANT DES CREANCIERS : SELARL DIDIER DUCREUX 78 RUE ST MARTIN 14000 CAEN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC UNE MISSION D'ASSISTANCE: ME JACQUES ROSSI 1 RUE PAPEGAUX 61200 ARGENTAN DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE PROVISOIREMENT AU 26/02/97 PERIODE D'OBSERVATION OUVERTE JUSQU'AU 08/04/97 MENTION D'OFFICE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/02/1997
Description
(Divers) DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS SUIVANT PROCES-VERBAL EN DATE DU 26/02/97 MENTION D'OFFICE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT INITIAL DES STATUTS DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 14 janvier 1991 -No A8 - L'ORNE COMBATTANTE du 10 janvier 1991 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762 245.09 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).