Entreprise : HOLDING JACQUES SELLAM - SIREN 380 301 507
Identité
Dénomination
HOLDING JACQUES SELLAM
SIREN (siège)
380 301 507
Date d'immatriculation au RNE
24/12/1990
Date de fin de la personne morale
23/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
837341.47 EUR
Adresse du siège
4 BD FERDINAND DE LESSEPS 13015 MARSEILLE 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIGOUT PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
RATHERY HUBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
SELLAM ANITA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1942
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
SELLAM JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
SELLAM RUBENS BORIS SAMUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
11/12/1990
Siret
38030150700014
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Sans activité
Adresse
4 BD FERDINAND DE LESSEPS
13015 , MARSEILLE 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16977
Date d'ajout
13/04/2018
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).