Entreprise : COLORAZUR - SIREN 380 296 962
Identité
Dénomination
COLORAZUR
SIREN (siège)
380 296 962
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1990
Début d’activité
01/11/1990
Date de fin de la personne morale
12/12/2089
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
RAVALEMENT PAR SABLAGE ET VAPEUR
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
414 CHE DE BEAUVERT 06160 ANTIBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND ROMUALD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
ANTIBES
Nom, Prénom(s)
DURAND ANDRE
Nom d'usage
DURAND
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
LE BAR SUR LOUP
Nom, Prénom(s)
BOUSCARY JEAN-JACQUES
Nom d'usage
BOUSCARY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1940
Commune de résidence
JUAN LES PINS
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/11/1990
Siret
38029696200018
Nom commercial
COLORAZUR
Origine du fonds
Autre
Activité principale
RAVALEMENT PAR SABLAGE ET VAPEUR
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
46 AV DE GRASSE
06800 , CAGNES SUR MER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6559
Date d'ajout
17/11/1997
Description
(Procédures collectives) A COMPTER DU 31/10/97 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES CLOTURANT LES OPERATIONS DE LADITE LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2927
Date d'ajout
24/05/1993
Description
A COMPTER DU 14/05/93 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Numéro d'observation
1695
Date d'ajout
22/03/1993
Description
A COMPTER DU 12/03/93 JUGEMENT RENDU PAR LE TC ANTIBES PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
5892
Date d'ajout
13/11/1992
Description
A COMPTER DU 30/09/92 ANCIEN GERANT : BOUSCARY JEAN JACQUES NOUVEAU GERANT : DURAND ROMUALD
Numéro d'observation
2388
Date d'ajout
30/04/1992
Description
A COMPTER DU 30/03/92 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE CAGNES SUR MER 46 AVE DE GRASSE A ANTIBES 414 CHE DE BEAUVERT CO-GERANT PARTANT : DURAND ANDRE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
JGT RENDU PAR LE TC ANTIBES LE 12.3.1993 PRONONCANT L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - JUGES COMMISSAIRES : MRS S SAINATO ET H TAILLENS - REPRESENTANT CREANCIERS : ME M ARNAUD LE BERLIOZ AV DES DAMES BLANCHES A ANTIBES - DATE CESSATION PAIEMENTS : 12..3.1993- JGT RENDU PAR LE TC ANTIBES LE 14.5.1993 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE - LIQUIDATEUR : ME M ARNAUD - JGT TC ANTIBES 31.10.97 PRONONCANT LA CLOTURE INSUFFISANCE ACTIF - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
03 1993-03-12 OUV. PROCEDURE SIMPLIFIEE REDRESSEMENT 2005-10-06 GTC D'ANTIBES GTC D'ANTIBES ARNAUD,18 1993-05-14 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2005-10-06 GTC D'ANTIBES GTC D'ANTIBES ARNAUD,19 1997-10-31 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2005-10-06 GTC D'ANTIBES GTC D'ANTIBES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).