Entreprise : SCI LES SAPINS - SIREN 380 253 187
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2023)
Dénomination
SCI LES SAPINS
SIREN (siège)
380 253 187
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1990
Date de fin de la personne morale
25/12/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
25916.33 EUR
Adresse du siège
2 RUE DE L EGLISE 19200 USSEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARDOT JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Saint-Merd-les-Oussines
Nom, Prénom(s)
ESTRADE CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Leuville-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
BARDOT FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Ambazac
Nom, Prénom(s)
BARDOT ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Faux-la-Montagne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/1990
Siret
38025318700021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT ET LOCATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
2 RUE 2 Rue de l'Eglise
19200 , Ussel - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
.
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/1990
Siret
38025318700013
Code APE
702C
Adresse
LE BOURG
19290 , PEYRELEVADE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1713
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 29/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/04/2022
Description
Dissolution à compter du 29/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29/04/2022, siège de la liquidation : LA CROIX DU MONT 87240 Ambazac, parution de la publicité légale : L'Union Paysanne paru le 06/01/2023
Numéro d'observation
11235
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
Numéro d'observation
11234
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 170 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 25 916.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).