Entreprise : INSTITUT DE FORMATION ROUTIERE - SIREN 380 229 195
Identité
Dénomination
INSTITUT DE FORMATION ROUTIERE
Sigle
IFR
SIREN (siège)
380 229 195
Date d'immatriculation au RNE
14/12/1990
Date de fin de la personne morale
13/12/2065
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
914694.1 EUR
Adresse du siège
34 RUE FABERT 75007 PARIS 7 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REINGOLD FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAURAS GONZAGUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1931
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JOLLI JEAN , PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1943
Commune de résidence
Pontault Combault
Dénomination
ORSAY INVESTISSEMENT S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET BEFEC MULQUIN ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE CHARTIEZ S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FINANCIERE RAPP S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ABEILLE ASSURANCES SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE - ACCIDENTS ET RISQUE DIVERS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ASSUROP S.A.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/12/1990
Siret
38022919500017
Code APE
8553Z - Enseignement de la conduite
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
SOCIETE HOLDING
Adresse
34 RUE 34 rue Fabert
75007 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38022919500074
Code APE
804A
Adresse
AV JOSEPH CUGNOT
13127 , VITROLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
38022919500082
Code APE
804A
Adresse
8 RUE TRONC DE CODOLET
13300 , SALON-DE-PROVENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
38022919500041
Code APE
804A
Adresse
16 RTE DES GODETS
74600 , ANNECY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
78143
Date d'ajout
10/03/1994
Description
JUGEMENT DU -19.01.94- REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M -M.HEIMANN-
Numéro d'observation
24268
Date d'ajout
19/12/1991
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 2 DECEMBRE 1991, LE T C DE CORBEIL APRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE. DATE DE CESSATIONDES PAIEMENTS LE 17 OCTOBRE 1991, JUGE COMMISSAIRE MR DAUMONT, REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE SOUCHON 19 AVENUE CARNOT A CORBEIL ESSONNES, ADMINISTRATEUR MAITRE AVEZOU 35 AVENUE CARNOT A CORBEIL ESSONNES. MESSIEURS LES CREANCIERS SONT INVITES A PRODUIRE LEUR TITRE DE CREANCES AUPRES DU PRESENTANT DES CREANCIERS DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
23986
Date d'ajout
05/12/1991
Description
PAR JUGEMENT RENDU LE 05.12.1991 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS APRES AVOIR CONSTATE QU'AUCUN PLAN N'ETAIT POSSIBLE, A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE. N° 91/3478. MAINTIENT MR MR MEUNIER JUGE COMMISSAIRE,NOMME MAITRE FRECHOU 18 RUE SEGUIER A PARIS (75006) LIQUIDATEUR, MET FIN A LA MISSION DE MAITRE FACQUES ADMINISTRATEUR. FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 3 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
48965
Date d'ajout
13/11/1991
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 OCTOBRE 1991, LE T C DE CORBEIL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE LA STE. FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 17 OCTOBRE 1991; NOMME MR DAUMONT JUGE COMMISSAIRE, MAITRE SOUCHON 19 AVENUE CARNOT ZA CORBEIL ESSONNES (91100) REPRESENTANT DES CREANCIERS ET MAITRE AVEZOU 85 AVENUE CARNOT A CORBEIL ESSONNES ADMINISTRATEUR.
Numéro d'observation
68307
Date d'ajout
07/11/1991
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. JUGEMENT DU 07.11.1991 NUMERO 91/3478 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 16.10.1991 JUGE CRE MR MEUNIER REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE FRECHOU 18 RUE SEGUIER A PARIS (75006) ADMINISTRATEUR MAITRE FACQUES 22 AVENUE VICTORIA A PARIS (75001). L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR..
Numéro d'observation
64609
Date d'ajout
21/10/1991
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 18 OCTOBRE 1991 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).