Entreprise : SCI DU MAU - SIREN 380 186 361
Identité
(Entreprise radiée le 23/05/2023)
Dénomination
SCI DU MAU
SIREN (siège)
380 186 361
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1990
Date de fin de la personne morale
17/12/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
2058.06 EUR
Adresse du siège
10 QUAI EUGENE PERRIER 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DU 10 AU 12
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BODY GERARD , PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Juvigny
Nom, Prénom(s)
PRIEUR CLAIRE , MARIE , DOMINIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PRIEUR JEANNE , VIOLAINE , MARIE
Nom d'usage
NAFTALSKI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PRIEUR PIERRE-EMMANUEL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Germaine
Nom, Prénom(s)
PRIEUR STANISLAS , PAUL , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Chamousset
Nom, Prénom(s)
PRIEUR LOUIS , CHARLES , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Nom, Prénom(s)
CUVELETTE FRANCOIS , MARIE , EUGENE , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
DESFRANCOIS FLORENCE , LAURE , HUBERTE
Nom d'usage
BAZIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
METIVET FRANCOIS , JEAN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
DIEN PASCAL , PHILIPPE , KHODADADE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Argelès-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
NEVEUX MARIE-CLAUDE , AMELIE , HENRIETTE
Nom d'usage
QUINQUENEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Châlons-en-Champagne
Nom, Prénom(s)
BERUBEN ERIC , GASTON , FRADJI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
RACHIDI HALA
Nom d'usage
KOUSSA DIT BACHA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Saint-Alban-de-Roche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/1990
Siret
38018636100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION DE TOUS IMMEUBLES OU BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS IMMEUBLES, NOTAMMENT PAR LA LOCATION ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUISITION DE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS SIS A CHALONS SUR MARNE - QUAI E. PERRIER.
Adresse
10 QUAI 1 rue N Appert et 1 3 rue Saint Lazart 10 12 quai E Perrier
51000 , Châlons-en-Champagne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DU 10 AU 12
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
23/05/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 11-03-2023 AVEC DATE D'EFFET AU 19-12-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
27/01/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 19-12-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : PETITES AFFICHES MATOT BRAINE DU : 13-01-2023, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).