Entreprise : SOC EXPLOITATION ESMERALDA RESORT - SIREN 380 158 956
Identité
Dénomination
SOC EXPLOITATION ESMERALDA RESORT
Sigle
SEER
SIREN (siège)
380 158 956
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1990
Début d’activité
20/11/1990
Date de fin de la personne morale
28/11/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Création et exploitation à Saint-Martin De tous hôtels, restaurants, Résidence de Tourisme, directement par bail, mandat ou tout contrat de louage.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
20195 EUR
Adresse du siège
44 RES DE LA BAIE ORIENTALE 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 44
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL CHARLOTTE , ISABELLE , DOMINIQUE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/11/1990
Siret
38015895600017
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création et exploitation à Saint-Martin De tous hôtels, restaurants, Résidence de Tourisme, directement par bail, mandat ou tout contrat de louage.
Adresse
44 RES DE LA BAIE ORIENTALE
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT 44
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
560
Date d'ajout
10/03/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2010
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3198
Date d'ajout
28/11/2005
Description
Transformation de la sociétéAncienne forme juridique SARLNouvelle forme juridique sasMadame Morelancienne Gérant maintenu mais modifié devient présidentDate d'effet : 07/11/2005
Numéro d'observation
2975
Date d'ajout
08/11/2005
Description
Nomination de commissaire aux comptesAncien capital 8 000 EurosNouveau capital 37 040 eurosNomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - sa Mazars Duparc et associés Mr asse MichelPublication dans le journal nouvelles étincelles en date du 27/10/2005Date d'effet : 23/09/2005
Numéro d'observation
2550
Date d'ajout
18/11/2003
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital socialNon dissolution,continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capitalDate d'effet : 29/12/2003
Numéro d'observation
2338
Date d'ajout
27/09/2001
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosAncien capital 50 000 F nouveau capital 8000 euros à compter du 13/06/2001
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
19/08/1996
Description
Changement de gérantNomination de MLLE Morel Charlotte isabelle Dominique, aux fonctions de gérant, en remplacement de M. Rougier Pierré, démissionnaire, à compter du 28.06.96
Numéro d'observation
128
Date d'ajout
02/01/1996
Description
Mise en harmonie avec la loi du 24.07.66 et décret du 23.03.67Continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitie des capitaux propres à compter du 20.10.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- Dépôt d'actes de cession de parts sociales de la Ste Sindextour au profit de la Ste Foncière de la Montagne verte (10 parts) et la Ste F.M.V. Antilles (240 parts) - enregistrée le 09.11.92 - dépôt de comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.91 enregistré le 26.09.92 - dépôt de comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.92 enregistré le 30.07.93 dépôt de comptes annuels, exercice 1993, enregistré le 01.08.94 dépôt d'actes : P.V du 20.01.95, acte de cession de parts sociales du 23.12.94 entre la société foncière de la Montagne verte et la société F.M.V Antilles S.À, inscription faite le 07.03.95 - dépôt d'acte : Pv de l'ag ordinaire du 28.06.96 constaté la situation nette de la société set redevenue supérieure à la moitie du capital social dépôt de comptes annuels, exercice 1999 enregistré le 27.07.00 (n°b494)Rapport du commissaire aux comptes en date du 28/09/2005 enregistrée au greffe le 15 novembre 2005 de la transformation de la société à responsabilité limitée en société par action simplifiéeP-v de l'age du 28/10/2005Statuts à jour au 23 septembre 2005Acte déposés au greffe le 14/12/2005 sous n° 2005/à/1874
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).