Entreprise : SCI DES GRANDS SABLES - SIREN 380 143 701
Identité
Dénomination
SCI DES GRANDS SABLES
SIREN (siège)
380 143 701
Date d'immatriculation au RNE
03/12/1990
Début d’activité
03/11/1990
Date de fin de la personne morale
02/12/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
acquisition propriété construc tion exploitation par bail, location ou autrement de ts immeubles ou biens et droits immobiliers...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
15 AV DE L’OCEAN 17550 DOLUS-D'OLERON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGASSE ALEXANDRA , PAULETTE , MARGUERITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1985
Commune de résidence
Paris 19
Nom, Prénom(s)
AGASSE JEAN-MARIE , MARCEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Dolus-d'Oléron
Nom, Prénom(s)
DUMORTIER MARGUERITE
Nom d'usage
AGASSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1922
Commune de résidence
Dolus-d'Oléron
Nom, Prénom(s)
LEMOINE JEAN-PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
LEMOINE MARIE-DOMINIQUE
Nom d'usage
ROHR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
MEULEY MARIE-PASCALE , ANDREE , ALICE
Nom d'usage
MANON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/1990
Siret
38014370100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition propriété construc tion exploitation par bail, location ou autrement de ts immeubles ou biens et droits immobiliers...
Autres Activités
acquisition propriété construc tion exploitation par bail, location ou autrement de ts immeubles ou biens et droits immobiliers...
Adresse
15 AV DE L’OCEAN
17550 , DOLUS-D'OLERON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Dolus-d'Oléron
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3111
Date d'ajout
29/04/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2013 : Modifié : MEULEY Marie-Pascale, Associé indéfiniment responsable, devient gérant associé indéfiniment responsable partant : MILLANT Marie-Françoise, Associé indéfiniment responsable, nouveau : LEMOINE Pascal associé indéfiniment responsable nouveau : LEMOINE Marie-Dominique associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7032
Date d'ajout
19/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/07/2012 : Partant : AGASSE Remy, Joseph, Auguste, Gérant(e) (décédé le 22/03/2004) Nouveau : AGASSE Alexandra Paulette Marguerite, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MILLANT Marie-Françoise, Associé indéfiniment responsable Nouveau : AGASSE Jean-Marie, Marcel, associé indéfiniment responsable Nouveau : LEMOINE Marie-Pascale, Andrée, Alice, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : AGASSE Marguerite, Gérant associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).