Entreprise : SCI 20 R DES ECOLES - SIREN 380 139 972
Identité
Dénomination
SCI 20 R DES ECOLES
SIREN (siège)
380 139 972
Date d'immatriculation au RNE
13/12/1990
Date de fin de la personne morale
12/12/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
20 RUE DES ECOLES 28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUETTIER MICHEL , GEORGES , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
BREZOLLES
Nom, Prénom(s)
REGAUD SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
TREMBLAY LES VILLAGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/11/1990
Siret
38013997200018
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
PROPRIETE, GESTION, ADMINISTRATION D'UN IMMEUBLE 20 RUE DES ECOLES SAINT LUBIN DES JONCHERETS (E & L)
Adresse
20 RUE DES ECOLES
28350 , SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
748
Date d'ajout
13/04/2000
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE AUX TERMES DE L'AGO DU 01/10/99,IL A ETE DECIDE DE NOMMER MR SEBASTIEN REGAUD DEMEURANT A TREMBLAY LES VILLAGES (EURE ET LOIR) 4 PLACE DE L'EGLISE EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 24/11/98 EN REMPLACEMENT DE MLLE ANNE- MARIE MUNOZ,DEMISSIONNAIRE. Date d'effet : 24/11/1998
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 30 489.80 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).