Entreprise : FRAICHES SAVEURS - SIREN 380 131 235
Identité
(Entreprise radiée le 16/02/2022)
Dénomination
FRAICHES SAVEURS
SIREN (siège)
380 131 235
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1990
Date de fin de la personne morale
10/12/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE DU PATIS 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUARD JACQUES
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BUARD JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TRIDON GILBERT , ANDRE , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1940
Commune de résidence
Sucy-en-Brie
Nom, Prénom(s)
DUVAIL STEPHANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cholet
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE ET REVISION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Melun
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/1990
Siret
38013123500018
Code APE
152Z
Adresse
RTE DE LA GARE
85700 , POUZAUGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 1
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/10/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/11/1990
Siret
38013123500026
Code APE
1085Z - Fabrication de plats préparés
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
préparation de plats cuisines conserves, poisson eau douce ou eau de mer a base de plusieurs produits ; les plats cuisines étant commercialises sous forme de produits de longue conservation, surgeles et emballes sous vide
Adresse
zone industrielle du Patis
85440 , Talmont-Saint-Hilaire - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
16/02/2022
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
16/02/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
11477
Date d'ajout
08/10/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon en date du 03/10/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00164 désigne liquidateur SELARL Dutour en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue Molière 85000 La Roche-sur-Yon , juge commissaire M. Cailleteau Philippe , juge commissaire suppléant M. Morillon Pierre Marcel , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Ajire Prise en la personne de Maître Erwan Merly 72 BD Aristide Briand CS 80013 85000 LA ROCHE SUR YON
Numéro d'observation
8998
Date d'ajout
17/07/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon en date du 11/07/2012 arrête le plan de cession au profit de : Monsieur PUECH pour le compte d'une société à créer ou toute personne morale ou physique qu'il entendrait se substituer
Numéro d'observation
7831
Date d'ajout
03/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de La Roche Sur Yon , prononce en date du 02/05/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00164 , date de cessation des paiements le 25/04/2012 désigne Juge Commissaire M. Cailleteau Philippe , Juge Commissaire suppléant M. Morillon Pierre Marcel , Administrateur SELARL Selarl Ajire Prise en la personne de Maître Erwan Merly 72 Boulevard Aristide Briand CS 80013 85000 La Roche-sur-Yon Mandataire judiciaire SELARL Dutour en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue Molière 85000 La Roche-sur-Yon , , et ouvre une période d'observation expirant le 11/07/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/12/1990
Description
Historique des observations depuis le 11/12/1990 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LE COURRIER FRANCAIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).