Entreprise : IMPRILEC SA - SIREN 380 129 148
Identité
Dénomination
IMPRILEC SA
SIREN (siège)
380 129 148
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1990
Date de fin de la personne morale
04/12/2040
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs Français
Adresse du siège
173 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DERUYCK ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Bourghelles
Nom, Prénom(s)
HALLOT GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toufflers
Nom, Prénom(s)
LEHOUCQ JEAN-MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Madeleine
Nom, Prénom(s)
LEGRAND JEAN , PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Gruson
Nom, Prénom(s)
DEROISSART JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Neuville-en-Ferrain
Dénomination
PHENIX SERIGRAPHIE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Tourcoing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/09/1990
Siret
38012914800017
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONCEPTION REALISATION DE TOUS TRAVAUX ET SERVICES DE SERIGRAPHIE
Adresse
173 BD 173 boulevard Gambetta
59200 , Tourcoing - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/11/1990
Siret
38012914800025
Code APE
222C
Adresse
143 RUE DE DUNKERQUE
59200 , TOURCOING - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
06/10/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 05/10/1999 prononçant la clôture pour insu ffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/01/1999
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX- TOURC OING du 12/01/1999 nommant MERCIER Noel en qualite de Juge Commissaire en remplacement de BLERVAQUE Christian
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/11/1992
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 5/11/1992 : JUGEMENT DU 5 /11/1992 METTANT FIN A LA POURSUITE D'ACTIVITE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/10/1992
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 29/10/1992 : JUGEMENT DU 29/10/1992 OUVRANT LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDR ESSEMENT JUDICIAIRE. DATE PROVISOIRE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 30/6/1992 RERPESENTANT DES CREANCI ERS : ME LOEUILLE 96BIS RUE DE PARIS TOURCOING MOD IFICATION D'OFFICE DU 29/10/1992 : JUGEMENT DU 29/ 10/1992 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LIQUI DATEUR: ME LOEUILLE ET AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 31/12/1992
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/12/1990
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU NO RD DU 27/10/1990 MODIFICATION DU 25/3/1992 : ACQUI SITION PAR ACHAT EN DATE DU 16/11/1990 DU FONDS DE COMMERCE DE CONCEPTION ET REALISATION DE TOUS TRA VAUX ET SERVICES DE SERIGRAPHIE SIS A TOURCOING 14 3 RUE DE DUNKERQUE MODIFICATION D'OFFICE DU 28/10/ 1992 : CE JOUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEME NTS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 29/10/1992. - Sort du fonds: Vente du fonds.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).