Entreprise : DOMAINE DE GAYFIE SA - SIREN 380 115 196
Identité
Dénomination
DOMAINE DE GAYFIE SA
SIREN (siège)
380 115 196
Date d'immatriculation au RNE
26/11/1990
Début d’activité
01/02/1991
Date de fin de la personne morale
25/11/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Gestion du domaine du Gayfie, vente, location, gestion de bâtiments, pavillons, bungalows, hôtel, restaurant, centre de loisirs transports privé routier organisé pour la clientèle de la résidence de tourisme.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
DOMAINE DE GAYFIE 46260 SAINT-JEAN-DE-LAUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BÜECHELER RICHARD , KARL , JOACHIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Laur
Nom, Prénom(s)
SCHWARZER LISELOTTE
Nom d'usage
SCHWARZER-BUECHELER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Saint-Jean-de-Laur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
38011519600012
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion du domaine du Gayfie, vente, location, gestion de bâtiments, pavillons, bungalows, hôtel, restaurant, centre de loisirs transports privé routier organisé pour la clientèle de la résidence de tourisme.
Autres Activités
Gestion du domaine du Gayfie, vente, location, gestion de bâtiments, pavillons, bungalows, hôtel, restaurant, centre de loisirs transports privé routier organisé pour la clientèle de la résidence de tourisme.
Adresse
DOMAINE DE GAYFIE
46260 , SAINT-JEAN-DE-LAUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1050
Date d'ajout
25/03/2016
Description
Constatation de l'exécution du plan SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 21/03/2016, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS A CONSTATE L'EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3197
Date d'ajout
09/11/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/11/2015 : Nouveau : BÜECHELER Richard Karl Joachim, Gérant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/11/2015 : Modifié : SCHWARZER-BUECHELER Liselotte, Gérant, demeurant Lieu dit Gayfié - Domaine de Gayfié 46260 Saint-Jean-de-Laur (changement domicile)
Numéro d'observation
589
Date d'ajout
01/03/2005
Description
Transformation de la société - CAPITAL DE 230 220 EUROS REDUIT A 51 160 EUROS, - TRANSFORMATION DE SOCIETE ANONYME EN SARL, - DEMISSION DE MR BUCHELER KARL HEINZ COMME PRESIDENT DU C.A. ET ADMINISTRATEUR, - DEMISSION DE MR SPIESMACHER GERD COMME DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR, - DEMISSIONS DE MR SPIESMACHER JURGEN, MME SPIESMACHER SABINE, MR PONS CHRISTIAN COMME ADMINISTRATEURS, - DEMISSIONS DE MR FICHERE JEAN-PASCAL COMME COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE MR RICHARD CLAUDE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, - NOMINATION DE MME LISELOTTE SCHWARZER-BUCHELER COMME GERANTE. Date d'effet : 30/12/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SOCIETE ANONYME.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).