Entreprise : SCI E.S.F.I. - SIREN 380 054 304
Identité
Dénomination
SCI E.S.F.I.
SIREN (siège)
380 054 304
Date d'immatriculation au RNE
28/11/1990
Début d’activité
28/11/1990
Date de fin de la personne morale
27/11/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES DONT ELLE POURRA DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT ETC...
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
224 RUE OCTAVE CAMPLAN 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEFRES ELIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
DEFRES SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/11/1990
Siret
38005430400015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION, LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES DONT ELLE POURRA DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT ETC...
Autres Activités
L'ACQUISITION, LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE TOUS LES IMMEUBLES DONT ELLE POURRA DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION, ECHANGE, APPORT OU AUTREMENT ETC...
Adresse
224 RUE OCTAVE CAMPLAN
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/005387
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Modification relative aux associés de société civile : DEFRES Simon nom d'usage : DEFRES Simon devient Associé DEFRES Elian nom d'usage : DEFRES Elian devient Associé BARTOLOMEI Florence Marthe Renée devient Associé RUEL Isabelle Miriam nom d'usage : DEFRES Isabelle devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/005390
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Numéro d'observation
F24/005387
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur DEFRES Simon Ancienne Adresse : 1008 Rue André Marqués 30000 NIMES Nouvelle Adresse : 154 Chemin de Fontanple 30900 NIMES Monsieur DEFRES Elian Ancienne Adresse : 589 ANCIENNE ROUTE D AVIGNON 30000 NIMES Nouvelle Adresse : 932 Chemin de la Capitelle Pointue 30900 NIMES
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 28 novembre 1990 - LE COMMERCIAL DU GARD du 20 novembre 1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).