Entreprise : SCI SINTUREL - SIREN 380 019 992
Identité
Dénomination
SCI SINTUREL
SIREN (siège)
380 019 992
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1990
Début d’activité
13/11/1990
Date de fin de la personne morale
03/12/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration, Exploitaiton d'immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut être propriétaire etc.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
RUE ANDRE ET GUY PICOTY 23300 LA SOUTERRAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SCHILDT PASCALE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PICOTY MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
La souterraine
Nom, Prénom(s)
RIDOIRE CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
La souterraine
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Dénomination
CAPELLA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/11/1990
Siret
38001999200011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, Exploitaiton d'immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut être propriétaire etc.
Autres Activités
Propriété, administration, Exploitaiton d'immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut être propriétaire etc.
Adresse
RUE ANDRE ET GUY PICOTY
23300 , LA SOUTERRAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SCHILDT PASCALE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
245
Date d'ajout
07/02/2013
Description
Mise à jour des associés indéfiniment responsable SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PICOTY, Associé indéfiniment responsable / Modification relative aux associés et dirigeants à compter du 15/12/2012 : Partant : SCHILDT Pascale Marie Luce, Gérant - Nouveau : SAS CAPELLA, Associé indéfiniment responsable - Nouveau : PICOTY Michel, Co-Gérant - Nouveau : RIDOIRE Christian, Co-Gérant- Modification dans l'intitulé de l'adresse du siège sans transfert suite à changement administratif du nom de la rue à compter du 09/10/2012- Rectification suite à erreur matérielle du TGI - modification de la durée de la personne morale pour 99 ans du 05/09/2002 au 03/12/2089-
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1570
Date d'ajout
20/11/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 1 524.49 EUROS DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS (ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2002)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).