Entreprise : MULTITOLL SOLUTIONS - SIREN 380 004 176
Identité
(Entreprise radiée le 12/07/2022)
Dénomination
MULTITOLL SOLUTIONS
SIREN (siège)
380 004 176
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2006
Date de fin de la personne morale
18/05/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2695000 EUR
Adresse du siège
250 AV DES GRESILLONS 92600 ASNIERES-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FARAIT FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AJAX HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Bluffy
Dénomination
FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'ORGANISATION - SOCIETE D'EXPERTISE CO MPTABLE - "FIGESTOR"
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
38000417600018
Code APE
742C
Adresse
2 RUE JEAN ROSTAND
91400 , ORSAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC CLUB ORSAY UNIVERSITE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1993
Siret
38000417600026
Code APE
742C
Adresse
20 RUE JEAN ROSTAND
91400 , ORSAY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC CLUB ORSAY UNIVERSITE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
38000417600034
Nom commercial
ATOLL TECHNOLOGY
Code APE
3314Z - Réparation d'équipements électriques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bureau d'études, recherches, développement et commercialisation de produits ou systèmes électroniques, informatiques et mécaniques.
Adresse
250 AV 250 Avenue Des grésillons
92600 , Asnières-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
73083
Date d'ajout
12/07/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73083
Date d'ajout
12/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 12/07/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 12/07/2022
Numéro d'observation
34763
Date d'ajout
23/11/2017
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 23/11/2017 nommant SELARL Bcm Mission Conduite Par Me Charles-Henri Carboni 35/37 Avenue SAINTE FOY 92200 Neuilly-sur-Seine administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
45895
Date d'ajout
21/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21/07/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00299 désigne liquidateur Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , met fin à la mission de l'administrateur Selarl Bauland Carboni Martinez & Associes Mission Conduite Par Me Charles-Henri Carboni 35/37 AVE SAINTE FOY 92521 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Numéro d'observation
44929
Date d'ajout
13/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13/07/2016 arrête le plan de cession au profit de : SAS SATELEC 24 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91170 VIRY CHATILLON RCS EVRY 971 201 546
Numéro d'observation
29773
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 14/04/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00299 , date de cessation des paiements le 31/01/2016 désigne Administrateur Selarl Bauland Carboni Martinez & Associes Mission Conduite Par Me Charles-Henri Carboni 35/37 Avenue SAINTE FOY 92521 Neuilly-sur-Seine Cedex avec pour mission : assister , Mandataire judiciaire Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Marc Senechal 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , , et ouvre une période d'observation expirant le 14/10/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
74284
Date d'ajout
01/12/2006
Description
ASCOM SAS FAIT APPORT A LA SOCIETE ATOLL TECHNOLOGY DE LA BRANCHE COMPLETE ET AUTONOME D'ACTIVITE DE FOURNITURE D'UNE GAMME COMPLETE D'EQUIPEMENT DE PEAGE ET DE SOLUTIONS LOGICIELLES UTILISANT LES DERNIERES TECHNOLOGIES APPLIQUEES AU PEAGE
Numéro d'observation
74285
Date d'ajout
01/12/2006
Description
Société ayant participé à l'opération de scission : dénomination ASCOM Forme juridique SAS Siège social RUE CLAUDE CHAPPE 07500 GUILHERAND-GRANGES 552039026 RCS ANNONAY
Numéro d'observation
57782
Date d'ajout
19/05/2006
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).