Entreprise : IMPRIMERIE CAZAL - SIREN 379 916 844
Identité
Dénomination
IMPRIMERIE CAZAL
Sigle
IMPRIMERIE AGM CAZAL
SIREN (siège)
379 916 844
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1990
Date de fin de la personne morale
19/11/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
4116123.47 EUR
Adresse du siège
50 QUAI OUEST 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALOUKJY GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1920
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
GONTHIER SIMONE
Nom d'usage
BALOUKJY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
CROISSANT PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BALOUKJY PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
BLAY ANDR
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Montagne
Nom, Prénom(s)
APAVOU ARMAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
OZOUX PHILIPP
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
LANEE HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Pierre
Nom, Prénom(s)
FONTAINE DENISE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nanterre
Dénomination
SOCIETE INDUSTRIELLE DES TABACS DE LA REUNION
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
SOCIETE CARTONNERIE REUNIONNAISE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Pierre
Dénomination
SOCIETE ARTS GRAPHIQUES MODERNES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
SOCIETE CAZAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
SOCIETE PHILIPP OZOUX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/10/1990
Siret
37991684400028
Code APE
222C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'EXPLOITATION D'"UN FONDS DE COMMERCE DE TRAVAUX D'IMPRIMERIE - LA CREATION ET L'EXPLOITATION DE TS MAGAZINES,REVUES,ORGANES DE PUBLICIT;
Adresse
50 QUAI 50 Quai Ouest
97400 , Saint-Denis - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2576
Date d'ajout
23/11/1994
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DES ELEMENTS D'ACTIFS CONSTITUANT L'UNITE DE PRODUCTION D'UN FONDS DE COMMERCE D'IMPRIMERIE A LA SOCIETE "SCANNER".
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1992 CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DE PAIEMENT - FIXE PROV. LA DATE AU 16 DECEMB. 1992 - OUVERT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DESIGNE M. AUBERT L. JGE CRE, M. MAISONOBE, JGE CRE SUPP., MAITRE HOUSSEN BADAT : 33,RUE MONTHYON 97400 ST DENIS (RUN) REPRES. DES CREANCIERS; - ET MAITRE JEAN RAVAUX, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, LA PROCEDURE ETANT DE REGIME GENERAL;JUGEMENT DU 17 MARS 1993 PROCEDE AU REMPLACEMENT DE ME J. RAVAUX; NOMME AUX LIEUX ET PLACE ME CHRISTIAN DAVE;JUGEMENT DU 26 MAI 1993 RENOUVELE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 06 MOIS;JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 1993 ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SA AGM CAZAL - PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION M. PHILIPPE BALOUKJY A LA SOCIETE A CONSTITUER - RAISON SOCIALE : SCANNER SARL GERANT : M. JALLAGEAI JEAN PIERRE; MAINTENU M. AUBERT LAURENT JGE CRE - M. CAILLE JACQUES, JGE CRE SUPPL. MAINTENU ME HOUSSEN BADAT REPRESENTANT DES CREANCIERS JUSQU'A LA FIN DE LA PROCEDURE DE VERIFICATIONS DES CREANCES; NOMME ME HOUSSEN BADAT, EN QUALITE DE CRE A L'EXECUTION DU PLAN;PAR JUGEMENT DU 25/10/17, le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIR (REUNION) A CONSTATE L'EXECUTION DU PLAN.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).