Entreprise : SCI LES OLIVIERS - SIREN 379 886 245
Identité
Dénomination
SCI LES OLIVIERS
SIREN (siège)
379 886 245
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1990
Date de fin de la personne morale
19/11/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
4 CABRIERES 13410 LAMBESC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES HAUTS DE CABRIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAS DIDIER , ROBERT , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Rognes
Nom, Prénom(s)
GERMAIN DIDIER , GASTON , JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Marseille 11
Nom, Prénom(s)
PASCOTTO LAURA , EUGENIE
Nom d'usage
GRAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Rognes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1990
Siret
37988624500016
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et de tous terrains. Administration et exploitation par location ou autrement des biens Susdesignes et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement a cet objet.
Adresse
4 4 les Hauts de Cabrières
13410 , Lambesc - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES HAUTS DE CABRIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6964
Date d'ajout
02/11/2016
Description
En date du 25/10/2016, le Tribunal de Grande Instance d'Albertville a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SCI LES OLIVIERS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6626
Date d'ajout
27/12/2011
Description
Par jugement du 13/12/2011, le Tribunal de Grande Instance d'Albertville a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la SCI LES OLIVIERS en procédure de redressement judiciaire, a maintenu juge commissaire M. Sylvain SCHWINDENHAMMER, et mandataire judiciaire Me GUYONNET, de la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET, l'axiome, 44 rue Charles Montreuil BP 219, 73002 CHAMBERY CEDEX. et fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 23/07/2010,
Numéro d'observation
5363
Date d'ajout
25/10/2011
Description
Par jugement en date du 11/10/2011, le Tribunal de Grande Instance d'Alberville ouvre une procédure de Sauvegarde à l'encontre de SCI LES OLIVIERS et désigne: Juge commissaire: M SCHWINDENHAMMER Sylvain Mandataire judiciaire: M GUYONNET en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL ETUDE BOUVET & GUIYONNET, l'Axiome - 44 rue Charles Montreuil - BP 219 - 73002 Chambery Cedex Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 10/04/2012 Date d'effet: 11/10/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).