Entreprise : SCI GINKGO - SIREN 379 869 936
Identité
(Entreprise radiée le 10/03/2021)
Dénomination
SCI GINKGO
SIREN (siège)
379 869 936
Date d'immatriculation au RNE
19/11/1990
Date de fin de la personne morale
18/11/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
2 RUE LE MATTRE 80000 AMIENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOIDIN PASCALE , MARIE , FRANCOISE , NICOLE
Nom d'usage
BOUSSU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Guignemicourt
Nom, Prénom(s)
BOIDIN BENJAMIN , FRANCOIS-VICTOR , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1991
Commune de résidence
Hébécourt
Nom, Prénom(s)
MAZIERES CHARLES , EDOUARD , PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HAMEL VICTOIRE , MARIE , ODILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1996
Commune de résidence
Pacy-sur-Eure
Nom, Prénom(s)
BOIDIN ISABELLE , FRANCOISE , MARIE-GEORGET
Nom d'usage
PACLOT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Pacy-sur-Eure
Nom, Prénom(s)
PACLOT JULIEN , ROCH , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1989
Commune de résidence
Pacy-sur-Eure
Nom, Prénom(s)
PACLOT THOMAS , ROCH , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1992
Commune de résidence
Pacy-sur-Eure
Nom, Prénom(s)
MAZIERES PIERRE , THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Columbus
Nom, Prénom(s)
BOIDIN BERTRAND , FRANCOIS , MARIE , GEORGET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Amiens
Nom, Prénom(s)
CLEMENT CAROLINE , ANNICK
Nom d'usage
ROBIEZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CLEMENT MATHIEU , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CLEMENT ALEXANDRE , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1994
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOIDIN ANNICK , FRANCOISE , MARIE-GEORGET
Nom d'usage
CLEMENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BOIDIN OLIVIER , PAUL , MARIE , GEORGET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
BOIDIN SOPHIE , MARIE , FRANCOISE , NICOLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/1990
Siret
37986993600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
80480 , DURY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RN 1 CENTRE COMMERCIAL OAS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/10/1990
Siret
37986993600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
gestion immobilière acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement des immeubles apportés à la société et de tous autre immeubles bâtis et non bâtis dont la société peut être ou devenir propriétaire.
Adresse
11 RUE 11 Allée de la Pépinière
80000 , Amiens - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Centre Oasis Dury
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/04/2019
Siret
37986993600037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE LE MATTRE
80000 , AMIENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).