Entreprise : SCI CLEM - SIREN 379 787 906
Identité
Dénomination
SCI CLEM
SIREN (siège)
379 787 906
Date d'immatriculation au RNE
16/11/1990
Date de fin de la personne morale
15/11/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LES CHAULIERES 05200 CROTS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUZOU YASMINE , ANDREE , LOUISE
Nom d'usage
BENARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Crots
Nom, Prénom(s)
BERNARD PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Crots
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37978790600021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la propriété la construction, l'administration, l'exploitation directe ou indirecte, la location, prise à bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
LES CHAULIERES
05200 , CROTS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37978790600013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES DEMOISELLES COIFFEES
05160 , LE SAUZE-DU-LAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1671
Date d'ajout
23/06/2009
Description
Transfert du siège social à compter du 18/05/2009 : Ancienne adresse : LES DEMOISELLES COIF 05160 LE SAUZE Nouvelle adresse : Les Chaulières 05200 Crots Transfert de l'établissement principal à compter du 18/05/2009 : Ancienne adresse : LES DEMOISELLES COIF - LE SAUZE 05160 LE SAUZE Nouvelle adresse : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/05/2009 : Nouveau : BERNARD Philippe, Associé Société Civil Changement de qualité : BENARD Yasmine Andrée Louise, Gérant(e) devient Gérant associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).