Entreprise : SCI NOTRE DAME DE MONTGACON - SIREN 379 780 711
Identité
Dénomination
SCI NOTRE DAME DE MONTGACON
SIREN (siège)
379 780 711
Date d'immatriculation au RNE
07/11/1990
Date de fin de la personne morale
06/11/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
533419.11 EUR
Adresse du siège
MONTGACON 63350 MARINGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBERT DE VINCELLES HENRIETTE , MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
OLLERIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1924
Commune de résidence
LE VESINET
Nom, Prénom(s)
OLLERIS GEORGES , MARIE , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
SETE
Nom, Prénom(s)
OLLERIS CHRISTIAN , MARIE , VENCESLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1925
Commune de résidence
LE VESINET
Nom, Prénom(s)
OLLERIAS GILLES , MARIE , PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
LE VESINET
Nom, Prénom(s)
OLLERIS MARIE-LAURE , CHANTAL
Nom d'usage
DE SAINT VICTOR DE SAINT BLANCARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
CROISSY SUR SEINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/02/1990
Siret
37978071100014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'ACQUISITION LA PROPRIETE L'ADMINISTRATION LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS DONT LA SOCIETE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR VOIE D'ACQUISITION ECHANGE APPORT OU AUTREMENT..
Adresse
MONTGACON
63350 , MARINGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8349
Date d'ajout
28/05/2019
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
544
Date d'ajout
18/05/2005
Description
Modification personne ayant le pouvoir d'engager GERANT ASSOCIE : OLLERIS CHRISTIAN - ASSOCIES: OLLERIS HENRIETTE,OLLERIS GILLES, de SAINT VICTOR de SAINT BLANCARD MARIE-LAURE,OLLERIS GEORGES Date d'effet : 18/05/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 499 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 533 419.11 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).