Entreprise : PROVENCE REVISION - SIREN 379 780 356
Identité
Dénomination
PROVENCE REVISION
SIREN (siège)
379 780 356
Date d'immatriculation au RNE
19/11/1990
Début d’activité
19/11/1990
Date de fin de la personne morale
18/11/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable commissariat aux comptes
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
12 PL GENERAL DE GAULLE 06600 ANTIBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LYONS FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1976
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/11/1990
Siret
37978035600018
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'expert comptable commissariat aux comptes
Adresse
12 PL GENERAL DE GAULLE
06600 , ANTIBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5819
Date d'ajout
28/10/1993
Description
A COMPTER DU 30/09/93 ANCIENNE DENOMINATION : AUDITEURS ASSOCIES PROVENCE NOUVELLE DENOMINATION : PROVENCE REVISION ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATION : ISAIA JEAN PIERRE QUI DEVIENT DIRECTEUR GENERAL NOMINATION D'UN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ROBERT JACQUES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2861
Date d'ajout
18/05/1993
Description
A COMPTER DU 31/03/93 EXTENSION DE L'ACTIVITE A : COMMISSARIAT AUX COMPTES
Numéro d'observation
5610
Date d'ajout
28/10/1992
Description
A COMPTER DU 30/09/92 ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ROBERT JACQUES NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ISAIA JEAN PIERRE DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL : GALLO JACQUES DEMISSION DES ADMINISTRATEURS : ROBERT JACQUES - MELAN ROBERT - RIVIER PIERRE NOMINATION NOUVEAUX ADMINISTRATEURS :ISAIA JEAN PIERRE - PALLANCA VIRGILE BELLMANN CLAUDE
Numéro d'observation
4874
Date d'ajout
17/09/1992
Description
A COMPTER DU 31/03/92 NOMINATION ADMINISTRATEUR : RIVIER PIERRE CLAUDE ADMINISTRATEUR PARTANT : VERRANDO JEAN MARIE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).