Entreprise : SOCIETE CIVILE FOREST ILE - SIREN 379 776 370
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE FOREST ILE
SIREN (siège)
379 776 370
Date d'immatriculation au RNE
12/11/1990
Début d’activité
20/10/1990
Date de fin de la personne morale
11/11/2070
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Administration et gestion d'un tennis à l'île aux moines
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
BROUELIC 56780 ILE-AUX-MOINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR LUNEAU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAILLY JEAN , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Paris 05
Nom, Prénom(s)
BOUR JEAN-LUC , ALAIN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1953
Commune de résidence
Croissy-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
CORNUAU JEROME , PHILIPPE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DE ROCQUIGNY DU FAYEL HUGUES , ETIENNE , RAYMOND , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Paris 15
Nom, Prénom(s)
DELEHAYE ETIENNE , GEORGES , LEON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1922
Commune de résidence
Ile-aux-Moines
Nom, Prénom(s)
DUBUS JEROME , PIERRE , LUCIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Gif-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
HULAK DANIEL , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Paris 11
Nom, Prénom(s)
LUNEAU OLIVIER , PAUL , YVES , GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MAGNE BERNARD , ANTOINE , CHRISTIAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1939
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
MINVIELLE BERNARD , JEAN , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Le Vesinet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/10/1990
Siret
37977637000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Administration et gestion d'un tennis à l'île aux moines
Autres Activités
Administration et gestion d'un tennis à l'île aux moines
Adresse
BROUELIC
56780 , ILE-AUX-MOINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MONSIEUR LUNEAU
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/08/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/1990
Siret
37977637000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LD BROUEL
56780 , ILE-AUX-MOINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR CORNUAU
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10184
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Transfert du siège social à compter du 05/08/2019 : Ancienne adresse : "Brouel" Chez Mr Cornuau 56780 Ile-aux-Moines Nouvelle adresse : Brouelic - Chez Monsieur Luneau 56780 Ile-aux-Moines Augmentation de capital à compter du 05/08/2019 Ancien : 152,45 EUR Nouveau : 80000 EUR Modification relative aux associés à compter du 05/08/2019 : Partant : DUBUS Pierre, Alphonse, Amédée, Associé indéfiniment responsable Partant : BAILLY Jean, Paul, Marie, Henri, Associé indéfiniment responsable Nouveau : BAILLY Jean, Paul, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUBUS Jérôme, Pierre, Lucien, Associé indéfiniment responsable Transfert de l'établissement principal à compter du 05/08/2019 : Ancienne adresse : "Brouel" Chez Mr Cornuau 56780 Ile-aux-Moines Nouvelle adresse : Brouelic - Chez Monsieur Luneau 56780 Ile-aux-Moines Prorogation de durée de la personne morale de 50 ans à compter du 05/08/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).