Entreprise : GFA LA ROSSIERE - SIREN 379 623 671
Identité
Dénomination
GFA LA ROSSIERE
SIREN (siège)
379 623 671
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
01/04/1990
Date de fin de la personne morale
31/12/2039
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La mise en valeur, la gestion et l'administration des immeubles à destination agricole.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
145741.26 EUR
Adresse du siège
LIEU DIT LA ROSSIERE 61600 MAGNY-LE-DESERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEBLANC CHRISTIANE
Nom d'usage
RICORDEAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Marzan
Nom, Prénom(s)
LEBLANC LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Saint-Fraimbault
Nom, Prénom(s)
LEBLANC IRENE
Nom d'usage
BRETON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Ferte Macé (la)
Nom, Prénom(s)
LEBLANC DANIELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Allemagne-en-Provence
Nom, Prénom(s)
LEBLANC JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Athis-Val-de-rouvre
Nom, Prénom(s)
LEBLANC FRANCOISE
Nom d'usage
FROMONT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
LEBLANC THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Poitiers
Nom, Prénom(s)
LEBLANC CATHERINE
Nom d'usage
LAUNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Courseulles sur mer
Nom, Prénom(s)
LEBLANC ANAIS , MARIE , MARTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Barcelone 08001
Nom, Prénom(s)
LEBLANC SYLVAIN , GEORGES , LOUIS , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
La Ferté-Macé
Nom, Prénom(s)
LEBLANC GERALDINE , GABRIELLE , THERESE , DANIELLE
Nom d'usage
ALRAWASHDEH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1985
Commune de résidence
NE13 9FL Newcastle Upon Tyne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1990
Siret
37962367100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La mise en valeur, la gestion et l'administration des immeubles à destination agricole.
Autres Activités
La mise en valeur, la gestion et l'administration des immeubles à destination agricole.
Adresse
LIEU DIT LA ROSSIERE
61600 , MAGNY-LE-DESERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le tribunal de commerce de Flers a été rattaché au tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau par le décret n° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 956 000.00 Frs - Nouveau montant : 145 741.26 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).