Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU HIVERT - SIREN 379 456 205
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU HIVERT
Sigle
GAEC
SIREN (siège)
379 456 205
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1990
Début d’activité
01/09/1990
Date de fin de la personne morale
28/10/2089
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation et gestion des biens agricoles mis à disposition de la société par les associés.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
67800 EUR
Adresse du siège
LA HOUILLERE 53320 BEAULIEU-SUR-OUDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HIVERT FRANCK
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Beaulieu-sur-Oudon
Nom, Prénom(s)
JALLU EMILIE
Nom d'usage
HIVERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Beaulieu-sur-Oudon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1990
Siret
37945620500028
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation et gestion des biens agricoles mis à disposition de la société par les associés.
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA HOUILLERE
53320 , BEAULIEU-SUR-OUDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/01/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1990
Siret
37945620500010
Code APE
013Z
Adresse
LA METAIRIE
53320 , MONTJEAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2745
Date d'ajout
04/07/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2014 : Partant : HIVERT Hilaire, Gérant Nouveau : HIVERT Emilie, Gérant Modifié : HIVERT Franck, Gérant Prorogation de durée de la personne morale à compter du 14/04/2014 Ancienne : 37 ans Nouvelle : 99 ans Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2014 : Modifié : HIVERT Franck, Gérant, Associé, demeurant la Houillère 53320 Beaulieu-sur-Oudon
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).