Entreprise : JEANMI - SIREN 379 453 889
Identité
Dénomination
JEANMI
SIREN (siège)
379 453 889
Date d'immatriculation au RNE
08/10/1990
Début d’activité
16/04/1991
Date de fin de la personne morale
07/10/2089
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1991
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Vte de tous produits d'alimentation et plus Galt de ts produits pouvant être vendus dans les magasins de type supermarché ou à succursales Multiples
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
2 BD SOUTH MOLTON LIVAROT 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Livarot
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUILLET FLORENCE
Nom d'usage
LESAGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Livarot-Pays-d'Auge
Nom, Prénom(s)
RENARD HUGO , JEAN-MARIE , MAXIME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1993
Commune de résidence
Pacé
Nom, Prénom(s)
NARDUZZI MARIE-CAMILLE , LAURENCE , JOSEPHINE , NICOLE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1993
Commune de résidence
Pacé
Dénomination
CABINET KRIBS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Caen
Dénomination
MARC DHERBEY & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/04/1991
Siret
37945388900014
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vte de tous produits d'alimentation et plus Galt de ts produits pouvant être vendus dans les magasins de type supermarché ou à succursales Multiples
Adresse
2 BD 2 Boulevard South Molton
14140 , Livarot-Pays-d'Auge - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Livarot
Observations
Numéro d'observation
822
Date d'ajout
21/07/2006
Description
Modification autre Nomination de MME Florence Lesage en qualité de directeur général Date d'effet : 02/01/2006
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
288
Date d'ajout
09/03/2005
Description
Modification autre Transformation de la société de sa en sas. Nomination de Mr Didier Lesage aux fonctions de président. Démission de Mr j-m Niel de ses fonctions de PDG et administrateur Demision de MME L. Niel de ses fonctions de DG délégué et administrateur Demision de Mr L. Benotmane de ses fonctions d'administrateur Départ de la Ste Oplefo de ses fonctions d'administrateur. Date d'effet : 31/01/2005
Numéro d'observation
1312
Date d'ajout
30/11/2004
Description
Modification sur les dirigeants Mr Jean-Marie Niel changé de fonctions / ancien : Président du conseil d'administration / nouveau : Président directeur général et administrateur. Mme Laurence Graeffly changé de fonctions / ancien : Directeur général et administrateur / nouveau : Administrateur et directeur général délégué. Le commissaire aux comptes suppléant change d'adresse / nouvelle : Rue de la terre Victoria - Bat C - parc affairés Edonia - 35 760 st-Grégoire. Date d'effet : 28/06/2004
Numéro d'observation
927
Date d'ajout
09/08/2000
Description
Modification autre Nomination de la société Oplefo Et de Monsieur Laurent Benotmane en qualité d'administrateurs en remplacement de messieurs Guylain Deneux et Claude Belluco dont les mandats n'ont pas été renouvelles Date d'effet : 25/06/2000
Numéro d'observation
395
Date d'ajout
18/03/1999
Description
Changement de domicile personnel de Monsieur Niel Jean-Marie Pca et de madame Niel Laurence administrateur & directeur général ancien : 16, rue Jean de Beaumanoir à Châteaugiron (35410) Nouveau: "La lisière" 14140 Livarot à compter du 29/06/98
Numéro d'observation
395
Date d'ajout
18/03/1999
Description
Modification autre Changement de commissaires aux comptes par suite de mandats arrivés à expiration : Titulaire ancien : Mr Roger Kribs nouveau : Sa cabinet Kribs suppléant ancien : Mr Marc Dherbey nouveau : SARL Marc Dherbey & associés à compter du 29/06/98
Numéro d'observation
1039
Date d'ajout
02/07/1998
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Administrateurs partants: M Vimbert Jacques et m Lufray Daniel remplacé par mme Niel née Graeffry Laurence et m Niel Jean-Marie Pca partant: M Deneux Guylain remplacé par m Niel Jean-Marie nouveau directeur général: Mme Niel Laurence à compter du 17/06/98
Numéro d'observation
744
Date d'ajout
30/04/1998
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Administrateurs partants: M martin gilbert, mme martin Michelle née Paris, m martin François remplacés par m Deneux Guylain, m Belluco Claude, m Vimbert Jacques, m Lufray Daniel - Pca partant: m martin gilbert remplacé par m Deneux Guylain - directeur général partant: Mme martin Michelle à compter du 02/03/98
Numéro d'observation
86
Date d'ajout
21/01/1997
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Administrateur partant: M martin Sébastien à compter du 02/08/96
Numéro d'observation
1561
Date d'ajout
20/12/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Administrateurs partants: M Jean-Claude le Guillou, mme Mireille le Guillou née poirier remplacés par m Sébastien martin et m François martin à compter du 24/06/94
Numéro d'observation
1638
Date d'ajout
10/12/1993
Description
Modification de la composition du conseil d'administration Administrateurs partants: M le Guillou Stéphane, m le Guillou Sébastien remplacés par m martin gilbert et mme martin née Paris Michelle / Pca partant: M le Guillou Jean-Claude (reste Adteur) remplacé par m martin G./ Dir.Général partant: Mme le Guillou née poirier Mireille (reste Adteur) remplacée par mme martin née Paris Michelle à compter du 01/11/93
Numéro d'observation
587
Date d'ajout
24/04/1991
Description
Prise d'activité Sur création d'un Fds sis à Livarot, RTE de Lisieux à compter du 16/04/91
Numéro d'observation
354
Date d'ajout
07/03/1991
Description
Augmentation du capital PORTE DE 400.000 FRS A 550.000 FRS A COMPTER DU 11/01/91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 550 000.00 FRF nouveau montant : 83 846.96 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).