Entreprise : LE FLEURON - SIREN 379 425 283
Identité
Dénomination
LE FLEURON
SIREN (siège)
379 425 283
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1990
Début d’activité
01/09/2012
Date de fin de la personne morale
03/10/2040
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Restauration
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
25 RUE DE L'ETANG AU DIABLE 35760 SAINT-GREGOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUDION EDDY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Cesson-Sévigné
Dénomination
EDDY PIZZ
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2012
Siret
37942528300031
Enseigne
LA FELICITA
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
restauration
Adresse
25 RUE DE L'ETANG AU DIABLE
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/09/1990
Siret
37942528300015
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
73 AV ANDRE BONNIN
35135 , CHANTEPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2012
Siret
37942528300023
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
19 B HAM DE L ABBAYE
35770 , VERN-SUR-SEICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59236
Date d'ajout
13/08/2018
Description
Cette société est devenue unipersonnelle à compter du 01/08/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21612
Date d'ajout
07/01/2013
Description
Transfert de siège dans le ressort, * du 01/02/2012 au 01/12/2012, VERN SUR SEICHE 35770 19 Bis Hameau de l'Abbaye
Numéro d'observation
13591
Date d'ajout
29/08/2012
Description
Sans activité commerciale du 01.02.2012 Au 31.08.2012
Numéro d'observation
2346
Date d'ajout
19/03/2012
Description
Transfert de siège dans le ressort, de Chantepie, 73 avenue André Bonnin à Vern sur Seiche, 19bis Hameau de l'Abbaye, le 01.02.2012
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 73 avenue André Bonnin, Ancienne rue Nationale 35135 Chantepie : Observation depuis le 04/10/1990 : - ACQUIS AU PRIX DE 950.000 FRS DE LE BIGOT DANIEL LE, RCS RENNES A 343 545 471, PUBLICITE : LES PETI TES AFFICHES DE BRETAGNE DU 09.11.1990.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).