Entreprise : SA NARD H.P. - SIREN 379 419 120
Identité
Dénomination
SA NARD H.P.
SIREN (siège)
379 419 120
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1990
Date de fin de la personne morale
30/09/2089
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE MARTIGUES 13170 LES PENNES-MIRABEAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NARD JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
PAULAIME HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MARTIGUES
Nom, Prénom(s)
NARD SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
NARD LYDIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
AIX EN PROVENCE
Dénomination
SOCIETE EXPERTISA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MARSEILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37941912000017
Enseigne
SA NARD H.P.
Code APE
291C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
EN FRANCE ET A L'ETRANGER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, L'ACHAT, LA VENTE ET LA MAINTENANCE DE TOUS MATERIELS ET EQUIPEMENT DE CHAUFFAGE ET D'ENTRETIEN INDUSTRIELS, L'ACHAT, LA VENTE, LA MAINTENANCE ET LA CONSTRUCTION DE NETTOYEURS A HAUTE PRESSION
Adresse
1 RTE 1 RTE DE MARTIGUES
13170 , LES PENNES MIRABEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4263
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession PAR JUGEMENT DU 01/02/2022, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE CLOTURE LE PLAN DE CESSION.Date d'effet : 01/02/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
523
Date d'ajout
18/01/2001
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT DU 18/01/2001, Monsieur Henri RUIN A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. DATE D'EFFET : 18/01/2001
Numéro d'observation
3439
Date d'ajout
11/04/2000
Description
Remplacement d'un mandataire de justice PAR JUGEMENT DU 10/04/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR REQUETE, A PRONONCE LE REMPLACEMENT DE MAITRE GUY MARIANI ES-QUALITE, PAR Me Xavier HUERTAS 4 RUE DE L'OPERA 06300 NICE DATE D'EFFET : 10/04/2000 Date d'effet : 10/04/2000
Numéro d'observation
7849
Date d'ajout
10/09/1999
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT DU 07/09/99, Monsieur Joel HEISSERER A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. A COMPTER DU 07/09/99
Numéro d'observation
466
Date d'ajout
18/01/1999
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure DU 14/01/99, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PCE PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU TITRE DE L'ART 181 DE NARD JEAN CLAUDE NIRCS RESIDENCE LA MOLIERE ROUTE DE GALICE 13090 AIX EN PCE NOMME: MADAME MARIE THERESE AUBRIEUX EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE ET DE ME RAFONI 7, RUE J D'ARBAUD BP 609 13095 AIX EN PCE CEDEX 2 EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 14/01/1999 A COMPTER DU 14/01/99
Numéro d'observation
6380
Date d'ajout
29/07/1998
Description
Comblement du passif 27/07/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE CONDAMNE EN APPLICATION DE L'ART. 180 DE LA LOI DU 25/01/85 MONSIEUR JEAN CLAUDE NARD A PAYER A ME GUY MARIANI UNE SOMME DE 150.000 F AU TITRE DE SA PARTICIPATION AUX DETTES SOCIALES DE LA SOCIETE NARD HP A COMPTER DU 27/07/98
Numéro d'observation
9203
Date d'ajout
22/11/1996
Description
CESSATION D'ACTIVITE SANS DISPARITION DE LA PERSONNE MORALE VENTE DU FONDS A LA SARL N.A.R.D. A COMPTER DU 28/10/96
Numéro d'observation
6733
Date d'ajout
23/08/1996
Description
Extension de procédure 21/08/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PCE A PRONONCE L'EXTENSION DE LA PROCEDURE COMMUNE A: SCI ISBA RCS AIX 88 B 69 1, ROUTE DE MARTIGUES 13170 LES PENNES MIRABEAU ET CE AVEC CONFUSION DES PATRIMOINES ET ARRETE LE PLAN DE CESION DE LA PROCEDURE COMMUNE ET A NOMME ME GUY MARIANI 10,COURS MIRABEAU 13100 AIX EN PCE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
4385
Date d'ajout
22/05/1996
Description
Concours bancaire PAR ORDONNANCE DEPOSEE AU GREFFE LE 15 MAI 1996, LE JUGE- COMMISSAIRE AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE CHEZ : BPPC AVENUE DE LA REPUBLIQUE 13100 AIX EN PROVENCE ; DIT QUE LE COMPTE FONCTIONNERA SOUS LA SIMPLE SIGNATURE DE ME GUY MARIANI TANT AU DEBIT QU'AU CREDIT ; AUTORISE LA SOCIETE A SOLLICITER UNE LIGNE DE CESSION DE CREANCE A HAUTEUR DE LOI DAILLY : 400.000 F, LIGNE D'ESCOMPTE : 300.000 F
Numéro d'observation
4387
Date d'ajout
22/05/1996
Description
Concours bancaire PAR ORDONNANCE DEPOSEE AU GREFFE LE 15 MAI 19966, LE JUGE-COMMISSAIRE AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE CHEZ : CCP MARSEILLE CHEQUES BOULEVARD DE STRASBOURG 13001 MARSEILLE ; DIT QUE LE COMPTE FONCTIONNERA SOUS LA SIMPLE SIGNATURE DE ME GUY MARIANI TANT AU DEBIT QU'AU CREDIT.
Numéro d'observation
4386
Date d'ajout
22/05/1996
Description
Concours bancaire PAR ORDONNANCE DEPOSEE AU GREFFE LE 15 MAI 1996, LE JUGE- COMMISSAIRE AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE CHEZ : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT AVENUE JEAN JAURES 13700 MARIGNANE ; DIT QUE LE COMPTE FONCTIONNERA SOUS LA SIMPLE SIGNATURE DE ME GUY MARIANI TANT AU DEBIT QU'AU CREDIT ; AUTORISE LA SOCIETE A SOLLICITER UNE LIGNE DE CESSION DE CREANCE A HAUTEUR DE LOI DAILLY : 250.000 F, LIGNE D'ESCOMPTE : 250.000 F
Numéro d'observation
3852
Date d'ajout
25/04/1996
Description
Redressement judiciaire régime général sur résolution de plan PAR JUGEMENT DU 24/04/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE DECLARE RESOLU LE PLAN ET OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (TITRE I - REGIME GENERAL). DESIGNE EN QUALITE DE : JUGE(S) COMMISSAIRE(S) ....... : MADAME MARIE-THERESE AUBRIEUX REPRESENTANT(S) DES CREANCIERS : Me DOMINIQUE RAFONI 7, RUE JOSEPH D'ARBAUD BP 690 13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 ADMINISTRATEUR(S) ............ : Me GUY MARIANI 10, COURS MIRABEAU 13100 AIX EN PROVENCE AVEC MISSION D'ASSISTANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 24/04/96 A COMPTER DU 24/04/96
Numéro d'observation
8091
Date d'ajout
25/10/1994
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT DU 24/10/94, MONSIEUR JOSEPH BRISSAC A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE. A COMPTER DU 24/10/94
Numéro d'observation
7265
Date d'ajout
26/09/1994
Description
Remplacement d'un mandataire de justice PAR JUGEMENT DU 26/09/94, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR REQUETE, A PRONONCE LE REMPLACEMENT DE MAITRE FERAUD-PRAX ES-QUALITE, PAR MAITRE DOMINIQUE RAFONI - MANDATAIRE JUDICIAIRE - 13090 AIX-EN-PROVENCE 7, RUE JOSEPH D'ARBAUD.
Numéro d'observation
5142
Date d'ajout
07/07/1994
Description
Jugement arrêtant un plan de continuation PAR JUGEMENT DU 06/07/94, LE TRIBUNAL ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION DE LA SOCIETE ET DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME GUY MARIANI 10, COURS MIRABEAU 13100 AIX EN PROVENCE. A COMPTER DU 06/07/94 Date d'effet : 06/07/1994
Numéro d'observation
857
Date d'ajout
27/01/1994
Description
Passage de la procédure simplifiée en procédure générale 26 JANVIER 1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE DECIDE DE FAIRE APPLICATION DE LA PROCEDURE DE REGIME GENERAL TITRE I ET PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS.
Numéro d'observation
8727
Date d'ajout
09/12/1993
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT EN DATE DU 08/12/93,LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE RENOUVELLE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE TRENTE JOURS. A COMPTER DU 08/12/93
Numéro d'observation
8518
Date d'ajout
03/12/1993
Description
Concours bancaire PAR ORDONNANCE DEPOSEE AU GREFFE LE 1ER DECEMBRE 1993, LE JUGE COMMISSAIRE AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE CHEZ : BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 13100 AIX EN PROVENCE, DIT QUE LE COMPTE FONCTIONNERA SOUS LA DOUBLE SIGNATURE DE M. JEAN CLAUDE NARD ET DE ME GUY MARIANI TANT AU DEBIT QU'AU CREDIT, AUTORISE LA SOCIETE A SOLLICITER UNE LIGNE DE CESSION DE CREANCE A HAUTEUR DE : LOI DAILLY : 300 000 FRS - LIGNE D'ESCOMPTE : 300 000 FRS
Numéro d'observation
8517
Date d'ajout
03/12/1993
Description
Concours bancaire PAR ORDONNANCE DEPOSEE AU GREFFE LE 1ER DECEMBRE 1993, LE JUGE COMMISSAIRE AUTORISE L'OUVERTURE D'UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE CHEZ : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT AVENUE JEAN JAURES 13700 MARIGNANE DIT QUE LE COMPTE FONCTIONNERA SOUS LA DOUBLE SIGNATURE DE : M. JEAN CLAUDE NARD ET DE ME GUY MARIANI TANT AU DEBIT QU'AU CREDIT, AUTORISE LA SOCIETE A SOLLICITER UNE LIGNE DE CESSION DE CREANCE A HAUTEUR DE : LOI DAILLY : 250 000 FRS - LIGNE D'ESCOMPTE : 250 000 FRS
Numéro d'observation
7897
Date d'ajout
09/11/1993
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée 8 NOVEMBRE 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, STATUANT SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME SIMPLIFIE) A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ; A DESIGNE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE : Mme MARIE-THERESE AUBRIEUX, DE REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME FERAUD-PRAX RESIDENCE SAINTE VICTOIRE BAT. F AVENUE SAINT JEROME 13100 AIX EN PROVENCE, D'ADMINISTRATEUR : ME GUY MARIANI 10, COURS MIRABEAU 13100 AIX EN PROVENCE ; LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 5 NOVEMBRE 1993
Numéro d'observation
7831
Date d'ajout
05/11/1993
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE, LE 5 NOVEMBRE 1993 A COMPTER DU 05/11/93
Numéro d'observation
4142
Date d'ajout
04/06/1993
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 30 AVRIL 1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152 449.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).