Entreprise : SCI PRE JEAN GUENIN - SIREN 379 417 421
Identité
(Entreprise radiée le 15/05/2020)
Dénomination
SCI PRE JEAN GUENIN
SIREN (siège)
379 417 421
Date d'immatriculation au RNE
10/01/2000
Date de fin de la personne morale
09/01/2050
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
76529.41 EUR
Adresse du siège
RUE DE CHAUX 21700 VILLERS-LA-FAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYARD SYLVIE , MARIE-CHANTAL
Nom d'usage
MIELNICZUK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
REIMS
Nom, Prénom(s)
GUYARD ANNE-MARIE-BERNADETTE
Nom d'usage
DAL MOLIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Ladoix-Serrigny
Nom, Prénom(s)
GREPET MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
GUYARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1915
Commune de résidence
Villers-la-Faye
Nom, Prénom(s)
GUYARD JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Lugrin
Nom, Prénom(s)
GUYARD NATHALIE , GERMAINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Comblanchien
Nom, Prénom(s)
GUYARD JEAN-YVES , NOEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
LADOIX SERRIGNY
Nom, Prénom(s)
GUYARD JACQUELINE , MARIE-CLAIRE
Nom d'usage
VILLIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1943
Commune de résidence
Beaune
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/09/1990
Siret
37941742100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE DE CHAUX
21700 , VILLERS-LA-FAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5069
Date d'ajout
15/05/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 16/03/2020 Liquidateur : GUYARD Nathalie Germaine Le siège de la liquidation est fixé à : 16 impasse du Moulin 21700 Comblanchien Journal d'annonces légales : l'auxois libre en date du 15/05/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 16/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5071
Date d'ajout
15/05/2020
Description
Radiation du RCS le 15/05/2020 avec effet au 16/03/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NUITS SAINT GEORGES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUNE PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 502 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 529.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).