Entreprise : MINERSTONE - SIREN 379 413 420
Identité
Dénomination
MINERSTONE
SIREN (siège)
379 413 420
Date d'immatriculation au RNE
01/10/1990
Date de fin de la personne morale
30/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
15 COUR DE LA FONTAINE 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
GARCIA HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
SAINT VIVIEN DE BLAYE
Nom, Prénom(s)
FALLER GEROGES
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
BOURGES
Nom, Prénom(s)
SOUVERAIN X
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TROYES
Dénomination
NV AMONIT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BRUXELLES (BELGIQUE)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37941342000017
Code APE
515F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Importation, exportation, commercialisation de matériaux destinés à la construction.
Adresse
15 15 Cours de la Fontaine
18000 , Bourges - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Asnières-les-Bourges
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/02/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37941342000025
Code APE
515F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Inter commerce spécialisés en produits non désignés ailleurs import export, commercialisation de matériaux destinés à la construction.
Adresse
3 AV CHARLES DE GAULLE
94470 , BOISSY-SAINT-LEGER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16439
Date d'ajout
26/02/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 18/12/2012 , prononce la clôture pour extinction du passif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4156
Date d'ajout
05/11/2009
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/11/2009 PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M MARTIN JEAN-LUC, DIRIGEANT DE LA SA MINER STONE
Numéro d'observation
3613
Date d'ajout
06/09/2006
Description
Clôture des opérations de liquidation des biens - Insuffisance d'actif PAR JUGEMENT EN DATE DU 09 JUIN 2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE MR FALLER GEORGES DIRIGEANT DE LA SA MINER STONE. Date d'effet : 09/06/2006
Numéro d'observation
30799
Date d'ajout
31/03/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 16/12/2005 nommant M. Pierre COLOM juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
1747
Date d'ajout
13/05/2002
Description
Extension de procédure PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 MARS 2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE DE M. GEORGES FALLER 15 RUE DE LA FONTAINE DE FER 18000 BOURGES (DIRIGEANT DE LA SA MINER STONE) ET A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15 MARS 2002 A NOMME MME SYLVINE PRELY COMME JUGE COMMISSAIRE ET LA SCP LEBRETON-ZANNI 34 RUE D'AURON 18000 BOURGES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR.. Date d'effet : 15/03/2002
Numéro d'observation
1750
Date d'ajout
13/05/2002
Description
Extension de procédure PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 MARS 2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LA LIQUIDATION IMMEDIATE DE M. PATRICK LE RALLIER 69 AVENUE DIDEROT 94100 SAINT MAUR DES FOSSES (DIRIGEANT DE LA SA MINER STONE), A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15 MARS 2002, A NOMME COMME JUGE COMMISSAIRE MME SYLVINE PRELY ET COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR SCP LEBRETON-ZANNI 34 RUE D'AURON 18000 BOURGES.. Date d'effet : 15/03/2002
Numéro d'observation
1748
Date d'ajout
13/05/2002
Description
Extension de procédure PAR JUGEMENT EN DATE DU 15 MARS 2002 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE DE M. JEAN-LUC MARTIN 60 RUE F. COILLARD ASNIERES LES BOURGES 18000 BOURGES (DIRIGEANT DE LA SA MINER STONE), A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 15 MARS 2002 ET A NOMME COMME JUGE COMMISSAIRE MME SYLVINE PRELY ET COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR SCP LEBRETON-ZANNI 34 RUE D'AURON 18000 BOURGES Date d'effet : 15/03/2002
Numéro d'observation
2679
Date d'ajout
20/08/1999
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/06/1999, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES CONDAMNE MRS LERAILLIER PATRICK, 03 AV CHARLES DE GAULLE 94470 BOISSY SAINT LEGER ; FALLER GEORGES, 15 RUE DE LA FONTAINE DE FER 18000 BOURGES ; MARTIN JEAN-LUC, 60 RUE FRANCOIS COILLARD A ASNIERES LES BOURGES ET LA SA AMONIT, 8 AV CALYPSO BRUXELLES (BELGIQUE) 1170, A SUPPORTER A HAUTEUR DE 2.702.989,70 FRS L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SA MINER STONE, 15 COURS DE LA FONTAINE A ASNIERES LES BOURGES Date d'effet : 18/06/1999
Numéro d'observation
2506
Date d'ajout
10/08/1999
Description
SUITE AU JUGEMENT EN DATE DU 18/06/99, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES CONDAMNE MRS LERAILLIER PATRICK, 03 AV CHARLES DE GAULLE 94470 BOISSY ST LEGER ; FALLER GEORGES, 15 RUE DE LA FONTAINE DE FER 18000 BOURGES ; MARTIN JEAN-LUC, 60 REU FRANCOIS COILLARD A ASNIERES LES BOURGES ; ET LA SA AMONIT , 8 AV CALYPSO BRUXELLES 1170 A SUPPORTER A HAUTEUR DE 2.702.989,70 FRS L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SA MINER STONE, 15 COURS DE LA FONTAINE A ASNIERES LES BOURGES Date d'effet : 18/06/1999
Numéro d'observation
91614
Date d'ajout
16/02/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bourges en date du 18 12 1998 nommant Mme Prely juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
70972
Date d'ajout
03/04/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bourges prononce en date du 14 02 1997 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 29 01 1997 , désigne juge commissaire Mr potier , liquidateur Me Lebreton 34 rue d'Auron Bp 221 18005 Bourges cedex , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
2765
Date d'ajout
19/07/1995
Description
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 FEVRIER 1995 NON DISSOLUTION ANCITIPEE DE LA STE NONONSTANT UNE PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. GREFFE : 19 JUILLET 1995 COURRIER FRANCAIS : 30 JUIN 1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).