Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DETAN-BERTIL - SIREN 379 404 650
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DETAN-BERTIL
SIREN (siège)
379 404 650
Date d'immatriculation au RNE
05/11/1990
Date de fin de la personne morale
04/11/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
5 RUE RAPHAEL DOUYERE 97418 LE TAMPON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DETAN JACQUES , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
BERTIL JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Le Tampon
Dénomination
SELARL DOCTEUR BERTIL JEAN-PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Tampon
Dénomination
SELARL DOCTEUR DETAN JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1990
Siret
37940465000010
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de tous les matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles des associés et notamment acquisition ou prise à bail de tous immeubles et droits immobiliers nécessaires à l'exercice de ces professions ou au logement de ses membres ou de son personnel et généralement toutes opérations destinées à concourir directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social
Adresse
5 RUE 5 rue raphael douyères LA PLAINE DES CAFRES
97418 , Le Tampon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
20/01/2023
Description
Dissolution à compter du 31-12-2022, journal publicateur : Zinfos974.com du : 19-01-2023, adresse de liquidation : au siège social 5 rue Raphael Douyères 97418 La Plaine des Cafres.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).