Entreprise : DP MULTI CONSEIL - SIREN 379 303 597
Identité
Dénomination
DP MULTI CONSEIL
Sigle
DPM CONSEIL
SIREN (siège)
379 303 597
Date d'immatriculation au RNE
20/09/1990
Date de fin de la personne morale
19/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
250000 Francs français
Adresse du siège
132 RUE VERON 94140 ALFORTVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCLOUET BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1932
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
CHARBIT SYDNEY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUCLOUET NEE LE GALLIC EVELYNE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
LE GALLIC EVELYNE JEANNINE ANTOINETTE EPOUSE DUCLOUET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Créteil
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE BERNARD RAPHAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/09/1990
Siret
37930359700015
Code APE
741C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Conseil en financement assistance aux entreprises et toutes opérations se rattachant à l'objet des statuts.
Adresse
132 RUE 132 Rue VERON
94140 , Alfortville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75952
Date d'ajout
26/09/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25 09 1997 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : Mr Rivoal , nom du liquidateur : Me Cariven . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 26 09 1997 , sous le numéro 95j612
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
68220
Date d'ajout
23/01/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 07 01 1997 nommant Mr Rivoal juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
18844
Date d'ajout
15/02/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 08 02 1996 nommant Mr Bissaud juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
34611
Date d'ajout
09/06/1995
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Assignation Jugement du 08 06 1995 N° 95j612 Cessation des paiements en date du 09 12 1993 Juge cré : Mr Floccari Juge-cre suppléant : Mr Corpechot Liquidateur : Me Cariven 9/11 rue Georges Enesco 94000 Créteil l'échât
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).