Entreprise : SCI DE BOULOGNE - SIREN 379 282 312
Identité
(Entreprise radiée le 28/06/2018)
Dénomination
SCI DE BOULOGNE
SIREN (siège)
379 282 312
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1990
Date de fin de la personne morale
12/09/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
4 PARC DE MONTRETOUT 92210 SAINT-CLOUD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MADAME ODETTE VENTURA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VENTURA CLELIA , YVONNE , MARIE , LOUISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Chatou
Nom, Prénom(s)
VENTURA LAURENT , LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Nanterre
Nom, Prénom(s)
VENTURA LINDA , MARIE , ANNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
LASSERE CHRISTOPHE
Nom d'usage
LASSERE-VENTURA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DUNOGUE BEATRICE
Nom d'usage
DUNOGUE GAFFIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LASSERE VINCENT , PATRICK , PASCAL , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/04/1990
Siret
37928231200014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Location du local 36 rue Émile Landrin 92100 Boulogne
Adresse
4 4 PARC MONTRETOUT
92210 , SAINT CLOUD - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MADAME ODETTE VENTURA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
68080
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 30/04/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75999
Date d'ajout
20/05/2015
Description
Dissolution à compter du 12/03/2015 Siège de liquidation fixé à l'adresse du liquidateur au 23 rue d'Hauteville 75010 Paris
Numéro d'observation
46367
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).