Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS (SCM) DU DOCTEUR SYDNEY TOURET - SIREN 379 139 694
Identité
(Entreprise radiée le 02/02/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS (SCM) DU DOCTEUR SYDNEY TOURET
SIREN (siège)
379 139 694
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1990
Date de fin de la personne morale
28/08/2040
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
2 AV DE FLIREY 06000 NICE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE "SAINTE-ANNE" - ENTREE B
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOROVIK ANASTASSIA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
TOURET SYDNEY , ELIE , HAIM
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1994
Commune de résidence
Nice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/08/1990
Siret
37913969400010
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
2 AV DE FLIREY
06000 , NICE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE ST ANNE ENTREE A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/08/1990
Siret
37913969400028
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ces membres
Adresse
2 AV Le "sainte-Anne"-Entrée B 2 Avenue de Flirey
06000 , Nice - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Entrée A
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3858
Date d'ajout
02/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3658
Date d'ajout
01/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : TOURET Sydney Elie Haïm, siège de la liquidation : 3 Avenue Sainte Claire 06100 Nice, parution de la publicité légale : La Tribune - Le Bulletin de la Côte d'Azur en date du 29/01/2021
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).