Entreprise : KAMANDE - SIREN 379 103 880
Identité
Dénomination
KAMANDE
SIREN (siège)
379 103 880
Date d'immatriculation au RNE
30/08/1990
Début d’activité
11/02/2019
Date de fin de la personne morale
29/08/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Supermarchés
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
ZAC LE GRAND CHENE 32000 AUCH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU MOULIOT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRESSARD DIDIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Renage
Nom, Prénom(s)
OLION KATY , CAROLE
Nom d'usage
TRIBOUX
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
TRIBOUX CHRISTOPHE , CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Auch
Dénomination
SODECAL AUDIT SARL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montauban
Dénomination
SERCO PARTNERS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Labège
Dénomination
LEPACHA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Auch
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/02/2019
Siret
37910388000025
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Supermarchés
Adresse
ZAC LE GRAND CHENE
32000 , AUCH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU MOULIOT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/08/1990
Siret
37910388000017
Code APE
4711D - Supermarchés
Nature de l'établissement
Activité principale
Supermarchés
Adresse
4 RUE ROGER SALENGRO
32000 , AUCH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5161
Date d'ajout
18/12/2019
Description
Nomination de Directeur général à compter du 07/11/2019 : - Nouveau : PRESSARD Didier, Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3947
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Modifications relatives aux dirigeants à compter du 30/09/2019 : - Partant : COMBENZO (SARL), Présidente - Nouveau : BENAVIDES Julien, Jean, Roger, Président - Nouveau : BENAVIDES Karlyne née PRESSARD, Directrice générale
Numéro d'observation
2001
Date d'ajout
06/05/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 11/02/2019 : - Ancienne adresse : Z I. la Ribère - 32000 Auch (fermé) - Nouvelle adresse : Parc d'Activité du Grand Chêne - ZAC du Mouliot - 32000 Auch
Numéro d'observation
529
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Modifications relatives aux dirigeants à compter du 02/01/2019 : - Partant : COMBEBIAS Pascale née OLAZCUAGA-ROUX, Directeur général - Partant : COMBEBIAS Eric, Président - Nouveau : COMBENZO (SARL), Présidente
Numéro d'observation
5015
Date d'ajout
28/11/2018
Description
Modifications relatives aux dirigeants à compter du 02/11/2018 : - Partant : LEGUEVAQUES Didier, Président - Nouveau : COMBEBIAS Eric, Président - Nouveau : COMBEBIAS Pascale née OLAZCUAGA, Directeur général
Numéro d'observation
1852
Date d'ajout
09/05/2018
Description
Changement de président à compter du 09/03/2018 : Partant : RIVET Lionel, Président Nouveau : LEGUEVAQUES Didier, Joseph, Maurice, Président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).