Entreprise : AND ELEC - SIREN 378 896 880
Identité
Dénomination
AND ELEC
SIREN (siège)
378 896 880
Date d'immatriculation au RNE
02/08/1990
Début d’activité
18/07/1990
Date de fin de la personne morale
01/08/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
matériel électronique électromécanique, sous-traitance, maintenance industrielle et automatisme, commercialisation et fabrication
Code APE
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
ZI LA CROIX BLANCHE 44260 MALVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOBOSCH WOLODIMIR
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Nom, Prénom(s)
PICHET FABIEN , GUILLAUME
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1968
Commune de résidence
Angers
Dénomination
ALTONEO AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Laval
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/07/1990
Siret
37889688000028
Code APE
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
matériel électronique électromécanique, sous-traitance, maintenance industrielle et automatisme, commercialisation et fabrication
Adresse
ZI LA CROIX BLANCHE
44260 , MALVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/07/1990
Siret
37889688000010
Code APE
333Z
Adresse
15 BD DE VILLENEUVE
44360 , SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/02/2012
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL DE 45734,71 ¿ A 48000 ¿
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
10/03/2010
Description
225020100310 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 01/01/2010 Ancien président : Mr SWITTEN Luc. Président de la société : Mr DOBOSCH Wolodimir.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
29/09/2008
Description
225020080929 ********* Changement dans la direction Date d'effet de la formalité: 01/09/2008 Ancien président : Mr BAREN Hubert Jeannette Louis. Anc commis. Comptes supplt. : Mr TAUNAY Hugues. Commissaire aux comptes suppl. : Mr HUET Philippe. Président de la société : Mr SWITTEN Luc.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
18/02/2003
Description
700020030218 MOLI20030218 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 27/12/2002 Anc. president : M. GARCIA GONZALEZ Mario. PRESIDENT : M. BAREN Hubert Jeannette Louis.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/10/2001
Description
224020011022 Date d'effet de la formalité: 31/01/2001 Anc commis. comptes titulaire : M. ETRILLARD Philippe. Anc commis. comptes supplt. : Mle ROBVEILLE Caroline. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : M. TAUNAY Hugues. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : Sté AUDIT ET COMMISSARIAT.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).