Entreprise : FONDERIE GILLET - SIREN 378 854 319
Identité
Dénomination
FONDERIE GILLET
SIREN (siège)
378 854 319
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1990
Date de fin de la personne morale
13/08/2050
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
87 RUE DE GARDES 81000 ALBI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AU 91
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELCROS DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
ETIENNE LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
VIALA SIMONNE , GEORGETTE
Nom d'usage
GILLET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1920
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
GILLET ROBERT , MAURICE , ERNEST
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1932
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
GILLET ANNE , GINETTE , ANDREE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Albi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37885431900019
Code APE
2454Z - Fonderie d'autres métaux non ferreux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds commercial et industriel de fonderie de bronze laiton aluminium
Adresse
87 RUE 87/91 rue de Gardes
81000 , Albi - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AU 91
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2873
Date d'ajout
20/09/2018
Description
Par ordonnance en date du 03/05/2018 rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Albi, la SCP VITANI-BRU en la personne de Me BRU a été désignée en qualité de liquidateur en remplacement de Me MARIOTTI.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2153
Date d'ajout
28/07/2008
Description
Adoption d'un plan de cession en Rj ou LJ Par jugement en date du 29/07/2008, le tribunal de commerce d'Albi a arrêté un plan de cession au profit de sa Sofual et désigné Me Savenier en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Et Me Mariotti liquidateur
Numéro d'observation
1733
Date d'ajout
05/06/2008
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire En date du 03/06/2008, le tribunal de commerce d'Albi a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de fonderie Gillet (sa), et a désigné : Juge commissaire : Nicolas Tourrel, juge commissaire suppléant Régis Hermet, mandataire liquidateur Me Mariotti - 5, rue Mathieu Cros - 81090 Valdurenque et a fixé au 03/06/2008 la date de cessation des paiements. Ce jugement a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 03.08.2008 et Me Savenier 10 rue croix blanche 81000 Albi a été nomme administrateur judiciaire pendant la période de poursuite d'activité
Numéro d'observation
198
Date d'ajout
17/01/2008
Description
Changement d'un organe de procédure Suivant jugement en date du 15.01.2008 le tribunal de commerce d'Albi a nommé en qualité de nouveau juge commissaire :Nicolas Tourrel, juge au siège.
Numéro d'observation
783
Date d'ajout
30/03/2004
Description
Plan de redressement / continuation Suivant jugement en date du 30/03/2004, le tribunal de Commerced'albi a arrêté le plan de Continuationet a désigné Me Mariotti en qualité de commissaire à l'exécution du Plana compter du 30/03/2004 Bodacc du 06.05.04 n 89 A
Numéro d'observation
2774
Date d'ajout
18/12/2003
Description
Divers procédures collectives En date du 16/12/2003, jugement autorisant la poursuite de l'Activitepour une durée de 2 moisa compter du 04.01.2004
Numéro d'observation
1790
Date d'ajout
04/09/2003
Description
Divers procédures collectives En date du 02/09/2003, jugement Autorisant la poursuite de l'activitéPour une durée de 4 moisÀ compter du 02/09/2003
Numéro d'observation
591
Date d'ajout
05/03/2003
Description
Divers procédures collectives Suivant jugement en date du 04/03/2003, le tribunal de commerce d'Albi a prononcé le redressement judiciaire régime général et a désigné: Juge-Commissaire : Jean-François Fabre administrateur : Me Savenier 10, rue croix blanche 81000 Albi Représentant des créanciers : Me Mariotti 5, rue Mathieu Cros 81090 Valdurenque Date de cessation des paiements: 28/02/2003 Bodacc du 02.04.03 n° 64 A
Numéro d'observation
571
Date d'ajout
03/03/2003
Description
Déclaration de cessation des paiements Par déclaration en date du 03.03.2003 la Ste Fonderie Gillet a déclaré au greffe son état de cessation des paiements à compter du 03.03.2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).