Entreprise : ETUDES TUYAUTERIES ENSEMBLES INDUSTRIES - SIREN 378 761 118
Identité
Dénomination
ETUDES TUYAUTERIES ENSEMBLES INDUSTRIES
Sigle
ETEI
SIREN (siège)
378 761 118
Date d'immatriculation au RNE
27/08/1990
Date de fin de la personne morale
26/08/2050
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
182938.82 EUR
Adresse du siège
29 ALL DU CHATEAU DE GASSION 57100 THIONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HECHT JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
VALLEROY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/07/1990
Siret
37876111800025
Code APE
283C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE ET REALISATIONS DE TOUTES USINES ET ENSEMBLES INDUSTRIELS COMPLETS
Adresse
29 ALL Z I. DU GASSION - 29/31, ALLEE DU CHATEAU DU GASSION
57100 , THIONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/1990
Siret
37876111800017
Code APE
283C
Adresse
38 RUE LAYDECKER
57100 , THIONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
37876111800033
Code APE
283C
Adresse
8 AV DES BOUTONS D OR
94380 , BONNEUIL-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES PETITS CARREAUX
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
998
Date d'ajout
16/05/1997
Description
VENTE DU FONDS A LA SA CIME. A COMPTER DU 08 NOVEMBRE 1993
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2312
Date d'ajout
23/11/1993
Description
LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TGI. DE THIONVILLE A, PAR JUGEMENT EN DATE DU 08.11.1993, ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE ET FIXE LA DATE DE CESSION ET L'ENTREE EN JOUISSANCE A CE JOUR ; ME NODEE, EST MAINTENU EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET EGALEMENT DESIGNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE CHARGE DE VEILLER A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
1992
Date d'ajout
14/10/1993
Description
LE JUGE-COMMISSAIRE, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1993, A AUTORISE LA SOCIETE A SOLLICITER UNE LIGNE D'ESCOMPTE A HAUTEUR DE 600 000 FRS AUPRES DE LA BCML DE THIONVILLE ET CE, SUR LES BASES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 ALINEA 3 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ;
Numéro d'observation
1993
Date d'ajout
14/10/1993
Description
LE JUGE-COMMISSAIRE, PAR ORODONNANCE EN DATE DU 8 OCTOBRE 1993, A AUTORISE LA SOCIETE A SOLLICITER UNE LIGNE D'ESCOMPTE A HAUTEUR DE 800 000 F AUPRES DU CIAL DE THIONVILLE ET CE, SUR LES BASES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 40 ALINEA3 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ;
Numéro d'observation
1743
Date d'ajout
17/09/1993
Description
LE TRIBNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE, CHAMBRE COMMERCIALE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 1993, A, PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE DE REDRESSEMENT JUDI- CIAIRE DE LA SOCIETE ; FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 20 AOUT 1993 ; DESIGNE EN QUALITE DE : JUGE-COMMISSAIRE : MR MACHAULT ; REPRESENTANT DES CREANCIERS : SCP NOEL- NODEE, PRISE EN LA PERSONNE DE ME GERARD NODEE, 30, AVENUE DE GAULLE A THIONVILLE ; JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : MR BOULLION.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182 938.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).