Entreprise : SCI LES TABELLIONS - SIREN 378 695 910
Identité
Dénomination
SCI LES TABELLIONS
SIREN (siège)
378 695 910
Date d'immatriculation au RNE
20/07/1990
Début d’activité
20/07/1990
Date de fin de la personne morale
19/07/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition et la construction de tous immeubles, l'exploitation par bail, prêt à usage, convention d'occupation gratuite ou onéreuse, la vente de tous immeubles, la réalisation de tous investissements ou placements tant mobiliers qu'immobiliers, prise de participation dans d'Autres sociétés, la souscription de tous emprunts hypothécaires ou non,
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
720000 EUR
Adresse du siège
RUE DU GENERAL DE GAULLE 14160 DIVES-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIZE GERARD , ERNEST
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1939
Commune de résidence
Houlgate
Nom, Prénom(s)
PIGAUX GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
Houlgate
Nom, Prénom(s)
PIGAUX FREDERIC , FRANCOIS-XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1989
Commune de résidence
Houlgate
Nom, Prénom(s)
PIGAUX GUY , ANDRE , LOUIS , LEONCE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Houlgate
Nom, Prénom(s)
SPOOR ERIC , DANIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Varaville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/1990
Siret
37869591000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition et la construction de tous immeubles, l'exploitation par bail, prêt à usage, convention d'occupation gratuite ou onéreuse, la vente de tous immeubles, la réalisation de tous investissements ou placements tant mobiliers qu'immobiliers, prise de participation dans d'Autres sociétés, la souscription de tous emprunts hypothécaires ou non,
Autres Activités
L'acquisition et la construction de tous immeubles, l'exploitation par bail, prêt à usage, convention d'occupation gratuite ou onéreuse, la vente de tous immeubles, la réalisation de tous investissements ou placements tant mobiliers qu'immobiliers, prise de participation dans d'Autres sociétés, la souscription de tous emprunts hypothécaires ou non,
Adresse
RUE DU GENERAL DE GAULLE
14160 , DIVES-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DIVES SUR MER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
978
Date d'ajout
18/04/2006
Description
Modification autre Suite a une donation de parts par Mr Pigaux Guy, Mrs Pigaux Frédéric et guillaume deviennent associés. Date d'effet : 30/12/2005
Numéro d'observation
324
Date d'ajout
14/02/2006
Description
Modification autre Augmentation du capital : Ancien : 457,35 euros, nouveau : 720.000 Euros. Co-Gerants associés : Mr Pigaut Guy route de la vallée à Houlgate, Mr Spoor Eric le clos des sables à Varaville, Mr Aize Gerard 10 rue henri Jouvet à Houlgate. Date d'effet : 02/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).