Entreprise : SCI SOGYVAL - SIREN 378 658 330
Identité
(Entreprise radiée le 11/09/2017)
Dénomination
SCI SOGYVAL
SIREN (siège)
378 658 330
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1990
Date de fin de la personne morale
08/07/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
137.2 EUR
Adresse du siège
4 RUE PAUL DOUMERI 59990 ESTREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VITOUX PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Carqueiranne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/1990
Siret
37865833000014
Code APE
702C
Adresse
66 RUE DE MONS
59300 , VALENCIENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/06/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/1990
Siret
37865833000022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de biens immobiliers L'achat, la propriété, l'administration et l'exploitation des biens immobiliers qui seront apportés à la société au cours de la vie sociale ou acquis par elle
Adresse
4 RUE 4 rue du Rôleur
59300 , Valenciennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/06/2009
Siret
37865833000030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE PAUL DOUMERI
59990 , ESTREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
11/09/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 11-09-2017 AVEC DATE D'EFFET AU 16-06-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
11/09/2017
Description
Dissolution à compter du 16-06-2017, Journal publicateur : La Croix du Nord DU : 15-09-2017, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).