Entreprise : PIRES MANUEL ET FILS - SIREN 378 611 669
Identité
Dénomination
PIRES MANUEL ET FILS
SIREN (siège)
378 611 669
Date d'immatriculation au RNE
06/07/1990
Début d’activité
01/07/1990
Date de fin de la personne morale
11/07/2089
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
ENTREPRISE MACONNERIE ET DE TRAVAUX PUBLICS
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LE BARRY 09300 CARLA-DE-ROQUEFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIRES JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Carla-de-Roquefort
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37861166900011
Enseigne
"PIRES MANUEL"
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ENTREPRISE MACONNERIE ET DE TRAVAUX PUBLICS
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
LE BARRY
09300 , CARLA-DE-ROQUEFORT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/002779
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 02/09/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/001097
Date d'ajout
03/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 19/03/2018 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître BRENAC Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX. Date de cessation des paiements : 19/03/2018
Numéro d'observation
F17/000444
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Par ordonnance en date du 27/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Foix a désigné Mandataire judiciaire : SELARL EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE Maître Alix BRENAC 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/000651
Date d'ajout
27/01/2017
Description
Par ordonnance en date du 27/01/2017, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Foix a désigné Commissaire à l'exécution du plan : SELARL EGIDE PRISE EN LA PERSONNE DE Maître Alix BRENAC 23 Rue Delcassé 09000 FOIX en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/000321
Date d'ajout
24/01/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Foix en date du 23/01/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur RODRIGUEZ Thierry en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/002655
Date d'ajout
10/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 08/12/2014 arrêtant le jugement d'arrêt de plan avec continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX
Numéro d'observation
F14/001447
Date d'ajout
08/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 07/07/2014 prolongeant la période d'observation et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 15/12/2014.
Numéro d'observation
F13/002523
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Foix en date du 16/12/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BRIANT Gilles Mandataire judiciaire : SELARL BRENAC ET ASSOCIES prise en la personne de Me Brenac Alix 23 RUE DELCASSÉ 09000 FOIX. Date de cessation des paiements : 01/11/2013
Numéro d'observation
F13/002410
Date d'ajout
02/12/2013
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 31/10/2013.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/07/1990
Description
Historique des observations RCS : FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MR PIRES MANUEL RC A 308 970 052 A COMPTER DU 01.07.90 ANNONCE LEGALE LA GAZETTE ARIEGEOISE DU 13.07.90 A COMPTER DU 14 JANVIER 95, CONTINUITE DE LA SOCIETE, MALGRE PERTE DE MOITIE DU CAPITAL ANNONCE LEGALE : LA CROIX DU MIDI DU 20.01.95 Mention du 10/04/2002 : ACHAT DU FONDS PAR LE LOCATAIRE GERANT A compter du : 01/01/2002 Acquisition du fonds précedemment exploité en location gérance au prix de 38.000 EUR Oppositions : Me BARBELANNE, NOTAIRE A LAVELANET Annonce légale : GAZETTE ARIEGEOISE DU 22/03/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
16122013 - - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - ,19032018 - - JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE - ,02092019 - - JUGEMENT DE CLOTURE DE LA PROCEDURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF - ,
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).