Entreprise : SARL GUYAPRO - SIREN 378 524 763
Identité
Dénomination
SARL GUYAPRO
Sigle
GUYAPRO
SIREN (siège)
378 524 763
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1990
Date de fin de la personne morale
09/08/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
29 LOT COGNEAU-LAMIRANDE 97351 MATOURY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WANDE SIMONE , LEONTINE
Nom d'usage
ROMAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
Matoury
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1990
Siret
37852476300026
Code APE
701A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACQUISITION DE TERRAINS ET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES NEUFS EN VUE DE LA VENTE (PROMOTION IMMOBILIERE).
Adresse
29 LOT COGNEAU-LAMIRANDE
97351 , MATOURY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
146
Date d'ajout
31/01/1995
Description
Dissolution anticipée de la société DISSOLUTION DE LA SOCIETE GUYAPRO PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : LA PRESSE DE GUYANE DU 28/12/94
Numéro d'observation
77
Date d'ajout
27/01/1993
Description
Modification autre TRANSFERT DE SIEGE ANCIENNE ADRESSE : ROUTE DE SUZINI, LIEU DIT MONT SAINT-MARTIN NOUVELLE ADRESSE : 29 LOTISSEMENT COGNEAU LAMIRANDE A MATOURY CHANGEMENT DE GERANT : ANCIEN GERANT : DONZENAC DAVID NOUVEAU GERANT : ROMAIN NEE WANDE SIMONE CESSION DE PARTS SOCIALES DE MONSIEUR DAVID DONZENAC AU PROFIT DE MR JEAN-CLAUDE ROMAIN (50 PARTS NUMEROTEES DE 651 A 700), ET MME ROMAIN NEE WANDE SIMONE (650 PARTS NUMEROTEES DE 001 A 650) TOUTES CES PARTS ONT UNE VALEUR DE 100 FRS CHACUNE CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE : D'UNE EURL ELLE DEVIENT SARL A COMPTER DU 01/01/93
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 70 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10 671.43 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).