Entreprise : LES TROIS CADUCEES - SIREN 378 484 042
Identité
Dénomination
LES TROIS CADUCEES
SIREN (siège)
378 484 042
Date d'immatriculation au RNE
16/07/1990
Début d’activité
16/07/1990
Date de fin de la personne morale
15/07/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de tous immeubles location etc.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
182.94 EUR
Adresse du siège
PL DE LA LIBERTE 62530 HERSIN-COUPIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELOHEN CHARLOTTE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Hersin-Coupigny
Nom, Prénom(s)
DHEUR PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Hersin-Coupigny
Nom, Prénom(s)
DUPONT XAVIER , CHRISTIAN , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Bruay-la-Buissière
Nom, Prénom(s)
LECREUX CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Aix-Noulette
Nom, Prénom(s)
LHERBIER SABINE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Houchin
Nom, Prénom(s)
MANIA MAEVA , NICOLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1991
Commune de résidence
Bruay-la-Buissière
Nom, Prénom(s)
MOREL ARNAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Hersin-Coupigny
Nom, Prénom(s)
TERES DAVID
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1991
Commune de résidence
Bruay-la-Buissière
Nom, Prénom(s)
TOMASZEWSKI JULIEN , YVES , HENRI
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1989
Commune de résidence
Annequin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/07/1990
Siret
37848404200015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de tous immeubles location etc.
Autres Activités
Acquisition de tous immeubles location etc.
Adresse
PL DE LA LIBERTE
62530 , HERSIN-COUPIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).