Entreprise : SA LOCAFOR - SIREN 378 457 956
Identité
Dénomination
SA LOCAFOR
SIREN (siège)
378 457 956
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1997
Date de fin de la personne morale
28/08/2089
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
185987.8 EUR
Adresse du siège
162 AV DE STALINGRAD 92700 COLOMBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CRETOT BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
DELACROY GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1944
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
ROSSI BERNADETTE , MARIE , CLAIRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
STE J ARTHUIS ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DENIS JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/01/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/04/1990
Siret
37845795600043
Code APE
516G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat vente commercialisation location ou sous location de matériel et logiciels informatique bureautique
Adresse
162 AV 162 Avenue DE STALINGRAD
92702 , Colombes CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
37845795600035
Code APE
516G
Adresse
10 RUE LOUIS VICAT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/1991
Siret
37845795600027
Code APE
516G
Adresse
21 RUE ALBERT CALMETTE
78350 , JOUY-EN-JOSAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48148
Date d'ajout
11/01/2006
Description
Pli Non Distribuable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
34742
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
71143
Date d'ajout
29/08/1997
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
40436
Date d'ajout
05/05/1997
Description
Jugement du 05.05.97 . ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire sous le numéro 972371 , date de fin de période d'observation : 05.09.97 , date de cessation des paiements : 21.04.97 , Juge commissaire Mme Metge , Juge commissaire suppléant , représentant des créanciers Me Boisset 58 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Administrateur Me guignier 36 rue Etienne marcel 75002 Paris , mission de l'administrateur Assister , délai de déclaration des créances 2 mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
37657
Date d'ajout
22/04/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Paris , en date du 21.04.97
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).